Martin Kjølhede
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | EURONET ApS (Ejer) |
Største overskud: | 105.192' DKK EUROCOM ApS UNDER STIFTELSE (Nu: EURONET ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -26.016' DKK NetIP Invest A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 233.794' DKK NetIP TopCo A/S (2022-23) |
Største gæld: | 152.947' DKK NetIP Invest A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 174 årsværk hos EUROCOM ApS UNDER STIFTELSE (Nu: EURONET ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af EURONET ApS (24 år 8 måneder) |
Seed: 301408640
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 hos EURONET ApS (tidligere EUROCOM ApS UNDER STIFTELSE) som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Martin Kjølhede og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Martin nu besiddet i 24 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Her mere end 24 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 105.192' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EURONET ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (18)
-
BREDBÅND THY ApS
Via EURONET ApS -
TELEBOXEN A/S
Via EURONET ApS -
PROSHOP EUROPE HOLDING A/S
Via EURONET ApS -
EXPROMO EUROPE A/S
Via PROSHOP EUROPE HOLDING A/S -
Expromo Service & Installation A/S
Via EXPROMO EUROPE A/S -
PROSHOP EUROPE A/S
Via PROSHOP EUROPE HOLDING A/S -
SERVISTO ApS
Via EURONET ApS -
Opmatic ApS
Via EURONET ApS -
BR Energy A/S
Via Opmatic ApS -
Opmatic Greenland ApS
Via Opmatic ApS -
Tilde Holding ApS
Via EURONET ApS -
Ciao Holding ApS
Via Tilde Holding ApS -
NetIP TopCo A/S
Via Ciao Holding ApS -
NetIP Invest A/S
Via NetIP TopCo A/S -
NETIP A/S
Via NetIP Invest A/S -
Silas Holding ApS
Via EURONET ApS -
Sander-Holding ApS
Via EURONET ApS -
Toptec ApS
Via EURONET ApS
Direktørposter (7)
-
EURONET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.02.2000 -
TULLES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2015 -
BREDBÅND THY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2001 -
Tilde Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2015 -
Silas Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2015 -
Sander-Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2015 -
Ciao Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2022
Bestyrelsesposter (7)
-
NETIP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2021 -
COMBI SERVICE ROSKILDE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2012 -
TELEBOXEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2021 -
Opmatic ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2024 -
NetIP TopCo A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2022 -
NetIP Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2022 -
Toptec ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.10.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (76)
-
Opmatic ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
Opmatic ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
Toptec ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2023
Registreringsdato: 13.10.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
13.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2022 - Stadig aktiv
Ejer
03.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Ciao Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
30.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via NetIP TopCo A/S -
Direktør og Reel ejer
22.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer og Direktør
07.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0,2%
Martin Kjølhede er desuden ejer af holdingselskabet Ciao Holding ApS (ejer pt. 10%). Gennem holdingselskabet Ciao Holding ApS ejes der også andele i NetIP TopCo A/S (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Martin Kjølhede, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Martin Kjølhede har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos NETIP A/S der præsenterede et overskud på 35.820' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos NetIP Invest A/S der præsenterede et underskud på 26.016' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 31 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 6 måneder fra 2012 til i dag hos COMBI SERVICE ROSKILDE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.476' DKK (COMBI SERVICE ROSKILDE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 2.114' DKK (BREDBÅND THY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 46.744' DKK (Silas Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -1.191' DKK (Ciao Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Søren Grauslund Holmriis.