Jan Wentzel Winkel
Erhvervsaktiv siden: | 18. aug. 1975 (49 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | J. H. VENTILATION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 228' DKK A. E. AUTO ELECTRONIC ApS (2023) |
Største underskud: | -97' DKK A. E. AUTO ELECTRONIC ApS (2017) |
Største egenkapital: | 613' DKK A. E. AUTO ELECTRONIC ApS (2023) |
Største gæld: | 164' DKK A. E. AUTO ELECTRONIC ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos A. E. AUTO ELECTRONIC ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af A. E. AUTO ELECTRONIC ApS (30 år 4 måneder) |
Seed: 254911391
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for nu meget længe siden i J. H. VENTILATION A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Wentzel Winkel i 20 år, før fratrædelsen d. 6. september 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. september 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A. E. AUTO ELECTRONIC ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
A. E. AUTO ELECTRONIC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.1994
Repræsentant (1)
-
Danevirke nr. 813
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.02.2024
Tidslinje (21)
-
Danevirke nr. 813
Tilknyttet som repræsentantDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024 -
A. E. AUTO ELECTRONIC ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.01.2008
Registreringsdato: 14.01.2008 -
A. E. SERVICECENTER ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.07.2000
Registreringsdato: 06.07.2000
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Direktør
13.05.1994 - Stadig aktiv
Ejer
14.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.03.1986 - 06.07.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1991 - 22.09.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år fra 1975 til 1995 hos J. H. VENTILATION A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er John Christian Ankerstjerne Brinck.