Lars Mejlholm
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LN MASKINTEKNIK ApS (Stifter) |
Største overskud: | 1.201' DKK CEMRED ApS (2021) |
Største underskud: | -142' DKK LN MASKINTEKNIK ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.520' DKK CEMRED ApS (2021) |
Største gæld: | 8.836' DKK Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS (2022) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos CEMRED ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af LN MASKINTEKNIK ApS (17 år 10 måneder) |
Seed: 667732573
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2006 ved LN MASKINTEKNIK ApS med titlen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Lars Mejlholm i 10 år 10 måneder, før stoppet den 1. oktober 2017.
Nu arbejder virksomheden med maskinforarbejdning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 88' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lars Mejlholm Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CEMRED ApS
Via Lars Mejlholm Holding ApS -
LN MASKINTEKNIK ApS
Via Lars Mejlholm Holding ApS -
Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS
Via Lars Mejlholm Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Lars Mejlholm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2017 -
CEMRED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2020 -
Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2021 -
LN MASKINTEKNIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.02.2021
Registreringsdato: 22.02.2021 -
CEMRED ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
LN MASKINTEKNIK ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2017
Registreringsdato: 01.10.2017
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
10.11.2006 - Stadig aktiv
Ejer
12.01.2015 - 29.03.2016
Reel ejer
30.03.2016 - 30.09.2017
Ejer
30.03.2016 - 01.10.2017
Reel ejer
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Lars Mejlholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lars Mejlholm Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 832' DKK. Igennem holdingselskabet Lars Mejlholm Holding ApS har Lars derfor også ejerandele i CEMRED ApS (33.34-49.99%), LN MASKINTEKNIK ApS (100%) og Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lars Mejlholm, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor CEMRED ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.201' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor LN MASKINTEKNIK ApS kunne offentliggøre et underskud på 142' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 189' DKK (CEMRED ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 88' DKK (LN MASKINTEKNIK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.087' DKK (CEMRED ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -142' DKK (LN MASKINTEKNIK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Michael Tipsmark.