Jesper Hamann Wium
Erhvervsaktiv siden: | 21. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | WIUM HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 41.506' DKK POWERCARE A/S (2021-22) |
Største underskud: | -8.544' DKK POWERCARE A/S (2023-24) |
Største egenkapital: | 72.976' DKK POWERCARE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 121.859' DKK POWERCARE A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 82 årsværk hos POWERCARE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af POWERCARE A/S (7 år 11 måneder) |
Seed: 987572582
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2012 hos WIUM HOLDING ApS med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Jesper Hamann Wium der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Stifter og Ejer bestred Jesper i 2 år 8 måneder, før stoppet d. 26. maj 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2013-14 kunne vise et overskud på 27' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. juli 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wium Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
POWERCARE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2024 -
POWERDOC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2024 -
Wium Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
POWERCARE Recruitment A/S (Nu: POWERDOC A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
POWERCARE Recruitment A/S (Nu: POWERDOC A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
POWERCARE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
24.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2012 - 01.09.2020
Direktør
01.07.2015 - 12.03.2021
Bestyrelsesmedlem
13.12.2023 - 10.09.2024
Direktør
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2012 - 01.09.2020
Direktør
01.07.2015 - 12.03.2021
Bestyrelsesmedlem
13.12.2023 - 01.03.2024
Direktør
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.12.2023 - 29.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2023 - Stadig aktiv
Direktør
01.05.2023 - 29.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Hamann Wium er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Wium Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem holdingselskabet Wium Invest ApS har Jesper derfor også ejerandele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jesper Hamann Wium, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor POWERCARE A/S kunne offentliggøre et overskud på 38.481' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor POWERCARE A/S kunne offentliggøre et underskud på 8.544' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.981' DKK (HEYMEDIA PARTNERS ApS (Nu: Bazoom Group ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 8.544' DKK (POWERCARE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 51.223' DKK (POWERCARE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Wium Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Michael Baj Svejstrup.