Hendrik Cornelis de Koeijer
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kotra Logistics Denmark A/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.051' DKK VOORUIT INVEST A/S (2019) |
Største underskud: | -2.018' DKK EGON SØRENSEN TRANSPORT A/S (Nu: Kotra Logistics Denmark A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 16.445' DKK TRANSPORT VOORUIT A/S (2018) |
Største gæld: | 16.030' DKK TRANSPORT VOORUIT A/S (2018) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos TRANSPORT VOORUIT A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af TRANSPORT VOORUIT A/S (13 år 2 måneder) |
Seed: 825010316
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2009 ved Kotra Logistics Denmark A/S (tidligere EGON SØRENSEN TRANSPORT A/S) med titlen som Ejer. Hendrik Cornelis de Koeijer erhvervede virksomheden Kotra Logistics Denmark A/S d. 1. juni 2009. Hendrik har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer har Hendrik nu bestreddet i 6 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor speditører. Her 6 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et underskud på 84' DKK.
Tidslinje (6)
-
ARTOC A/S (Nu: Zalmhuys Trading A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
ARTOC A/S (Nu: Zalmhuys Trading A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
ARTOC A/S (Nu: Zalmhuys Trading A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 12.05.2017
Registreringsdato: 12.05.2017
Blå bog (fortsat)
Hendrik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.05.2017 - 01.03.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.06.2009 - 15.12.2015
Reel ejer
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Hendrik Cornelis de Koeijer ejer desuden også holdingselskabet VOORUIT HOLDING A/S (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet VOORUIT HOLDING A/S ejes der også andele i TRANSPORT VOORUIT A/S (100%) og Kotra Logistics Denmark A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Hendrik Cornelis de Koeijer, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor EGON SØRENSEN TRANSPORT A/S (Nu: Kotra Logistics Denmark A/S) kunne offentliggøre et underskud på 888' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 511' DKK (VOORUIT INVEST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 144' DKK (VOORUIT HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.818' DKK (VOORUIT HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 370' DKK (ARTOC A/S (Nu: Zalmhuys Trading A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Hendrik' netværk er Serge Luteijn.