Thomas Oliver Qvist Krüger
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | NOUS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 37.167' DKK Lundebjergvej 4 ApS (2020) |
Største underskud: | -7.206' DKK 2Ø DRIFT ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 35.610' DKK Lundebjergvej 4 ApS (2021) |
Største gæld: | 83.763' DKK Lundebjergvej 4 ApS (2022) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos KLAR ADVOKATER P/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokat Thomas O. Q. Krüger (9 år 3 måneder) |
Seed: 739816781
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2000 hos NOUS ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Oliver Qvist Krüger i 5 år 8 måneder, inden stoppet den 24. juli 2006.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 24. juli 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Advokat Thomas O. Q. Krüger
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
QKREATE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Kuglepen Invest ApS
Via QKREATE ApS -
CARE REAL ESTATE ApS
Via QKREATE ApS
Direktørposter (3)
-
CARE REAL ESTATE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2020 -
Kuglepen Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2018 -
QKREATE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Kuglepen Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (54)
-
aaccess ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024 -
2Ø DRIFT ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
UDVIKLINGSKONTORET A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
18.11.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
13.07.2022 - 23.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Clareply ApS (Nu: Kuglepen Invest ApS) fremviste et overskud på 16.181' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor QKREATE ApS fremviste et underskud på 2.359' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.504' DKK (Lundebjergvej 4 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 145' DKK (Clareply ApS (Nu: Kuglepen Invest ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.312' DKK (Lundebjergvej 4 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.663' DKK (HOMERUN MEDIA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Henrik Asbak Boensvang.