Poul Vagn Carstensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | CARS-COM ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.927' DKK DRONNING OLGAS VEJ 1 A/S (Nu: DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 ApS) (2016) |
Største underskud: | -3.911' DKK DRONNING OLGAS VEJ 1 A/S (Nu: DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 32.545' DKK DRONNING OLGAS VEJ 1 A/S (Nu: DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 ApS) (2016) |
Største gæld: | 137.003' DKK DRONNING OLGAS VEJ 1 A/S (Nu: DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Innoflow ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af POUL CARSTENSEN HOLDING ApS (12 år 4 måneder) |
Seed: 1196808977
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2005 ved CARS-COM ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Poul Vagn Carstensen i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen den 12. december 2006.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
POUL CARSTENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Carstensen Advisory ApS
Via POUL CARSTENSEN HOLDING ApS -
Boogiz ApS
Via POUL CARSTENSEN HOLDING ApS -
Cystotech Invest ApS
Via POUL CARSTENSEN HOLDING ApS -
Cystotech ApS
Via Cystotech Invest ApS
Direktørposter (2)
-
Carstensen Advisory ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2012 -
POUL CARSTENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
Cystotech Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.2022 -
EJENDOMSSELSKABET VENØGADE 24 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.09.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (49)
-
REQBO ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.01.2024
Registreringsdato: 26.01.2024 -
REQBO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2024
Registreringsdato: 26.01.2024 -
EJENDOMSSELSKABET FINSENSVEJ 19 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2023
Registreringsdato: 25.09.2023
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.05.2022 - Stadig aktiv
Ejer
24.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via POUL CARSTENSEN HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
09.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
09.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.10.2014 - 17.04.2020
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.11.2020 - 26.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Vagn Carstensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn POUL CARSTENSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.790' DKK. Gennem sit holdingselskab POUL CARSTENSEN HOLDING ApS har Poul dermed også andele i Carstensen Advisory ApS (100%), Boogiz ApS (15-19.99%) og Cystotech Invest ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Poul Vagn Carstensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Poul Vagn Carstensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved DRONNING OLGAS VEJ 1 A/S (Nu: DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 ApS) der præsenterede et overskud på 21.927' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved Innoflow ApS der præsenterede et underskud på 2.870' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år fra 2013 til 2023 hos EJENDOMSSELSKABET FINSENSVEJ 19 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.986' DKK (EJENDOMSSELSKABET VENØGADE 24 A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.756' DKK (DRONNING OLGAS VEJ 1 A/S (Nu: DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.024' DKK (DRONNING OLGAS VEJ 1 HOLDING A/S (Nu: DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.248' DKK (DRONNING OLGAS VEJ 1 A/S (Nu: DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Claus Hansen.