Thomas Martin Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. jul. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | T.M. NIELSEN HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 1.295' DKK T.M. NIELSEN HOLDING ApS (2015-16) |
Største underskud: | -1.294' DKK K. B. HANSSON METALSTØBERI ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 9.108' DKK T.M. NIELSEN HOLDING ApS (2018-19) |
Største gæld: | 6.675' DKK K. B. HANSSON METALSTØBERI ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos K. B. HANSSON METALSTØBERI ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af T.M. NIELSEN HOLDING ApS (17 år 2 måneder) |
Seed: 1893326647
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2007 ved T.M. NIELSEN HOLDING ApS som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Thomas Martin Nielsen nu besiddet i 17 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 738' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T.M. NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BLÆRE SEAL ApS
Via T.M. NIELSEN HOLDING ApS -
K. B. HANSSON METALSTØBERI ApS
Via T.M. NIELSEN HOLDING ApS -
T.M. NIELSEN UDLEJNING ApS
Via T.M. NIELSEN HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
T.M. NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2007 -
BLÆRE SEAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2007 -
K. B. HANSSON METALSTØBERI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2008 -
T.M. NIELSEN UDLEJNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
K. B. HANSSON METALSTØBERI ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
K. B. HANSSON METALSTØBERI ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2023
Registreringsdato: 08.11.2023 -
SOLBAKKENS BLOMSTER & PLANTECENTER ApS (Nu: T.N. Blomster ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.02.2018
Registreringsdato: 14.02.2018 -
SOLBAKKENS BLOMSTER & PLANTECENTER ApS (Nu: T.N. Blomster ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2012
Registreringsdato: 01.03.2012
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
18.03.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.03.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.03.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
09.07.2007 - Stadig aktiv
Ejer
10.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.07.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Martin Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T.M. NIELSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.735' DKK. Igennem sit holdingselskab T.M. NIELSEN HOLDING ApS har Thomas dermed også ejerandele i BLÆRE SEAL ApS (100%), K. B. HANSSON METALSTØBERI ApS (100%) og T.M. NIELSEN UDLEJNING ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Thomas Martin Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor T.M. NIELSEN HOLDING ApS fremviste et overskud på 1.295' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor K. B. HANSSON METALSTØBERI ApS fremviste et underskud på 1.294' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Morten Michael Andersen.