Hans-Christian Ohrt
Karrieren startede hos: | INVESTERINGSSELSKABET AF 1.10.1994A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 315.654' DKK DMT FASHION GROUP A/S (Nu: JANSEN EJENDOMME II A/S) (2020) |
Største underskud: | -21.018' DKK LUISE ANDRESENS FOND (2022) |
Største egenkapital: | 740.729' DKK DMT FASHION GROUP A/S (Nu: JANSEN EJENDOMME II A/S) (2022) |
Største gæld: | 592.904' DKK DMT FASHION GROUP A/S (Nu: JANSEN EJENDOMME II A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 182 årsværk hos BAYERN AUTOGROUP KOLDING A/S (Nu: BAYERN AUTOGROUP A/S) (2023) |
Seed: 2035861204
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor for længe siden i INVESTERINGSSELSKABET AF 1.10.1994A/S (tidligere SV. OHRT JOHANSEN A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Hans-Christian Ohrt i 21 år 4 måneder, inden stoppet d. 18. maj 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. august 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Bestyrelsesposter (18)
-
LUISE ANDRESENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2021 -
Global Evolution Financial ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 25.06.2020 -
DURALAMP DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.08.2017 -
SPEDITØR ANDRESENS MINDEFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2021 -
Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2021 -
SØNDERJYSK FINANS A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 28.04.2022 -
ANDRESEN INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2021 -
ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2017 -
Forsia Foreningen f.m.b.a.
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 28.04.2022 -
Global Evolution Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 25.06.2020 -
DURALYS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.08.2017 -
Thorsen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.06.2020 -
LILJEGREN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.12.2006 -
Forsia Forsikring A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 28.05.2024 -
KIRK & THORSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.03.2009 -
AKTIESELSKABET PRESENCO
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2010 -
Thorsen Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2022 -
Global Evolution Asset Management A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 25.06.2020
Ejendomme (5)
Tidslinje (240)
-
Forsia Forsikring A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
Bahnsen Holding I ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
Kate Acquisition ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023
Blå bog (fortsat)
Hans-Christian har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans-Christian Ohrt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i MOS MOSH A/S der præsenterede et overskud på 115.058' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i LUISE ANDRESENS FOND der præsenterede et underskud på 21.018' DKK.
Hans-Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 123 forskellige selskaber (heraf 26 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 18 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 3 måneder fra 1971 til 2004 hos INVESTERINGSSELSKABET AF 1.10.1994A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 172.421' DKK (estron Holding A/S (Nu: EH 03-02-2023 A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.474' DKK (ANDRESEN INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 714.560' DKK (DMT FASHION GROUP A/S (Nu: JANSEN EJENDOMME II A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.367' DKK (MM & TEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hans-Christian' netværk er Morten Bugge.