Anders Skov
Erhvervsaktiv: | 8. dec. 2014 - 13. mar. 2023 |
Karrieren startede hos: | STEEL SHIPPING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.933' DKK STEEL SHIPPING ApS (2016) |
Største underskud: | -3.034' DKK STEEL SHIPPING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 17.932' DKK Waturu Holding ApS (Nu: 16122021 GIV A/S) (2019) |
Største gæld: | 20.305' DKK STEEL SHIPPING ApS (2016) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Pascalito Holding ApS (9 år 8 måneder) |
Seed: 1684060124
Det hele startede i 2014 hos STEEL SHIPPING ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Skov i 6 år 9 måneder, før stoppet d. 1. oktober 2021.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor speditører. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 3.127' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pascalito Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB
Via Pascalito Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Pascalito Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Uldall Design ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.03.2023
Registreringsdato: 13.03.2023 -
Uldall Design ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.03.2023
Registreringsdato: 13.03.2023 -
STEEL SHIPPING ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.08.2019 - 13.03.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2014 - 01.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2016 - 20.12.2016
Bestyrelsesmedlem
21.12.2016 - 06.02.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2016 - 20.12.2016
Bestyrelsesmedlem
21.12.2016 - 19.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Skov har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos STEEL SHIPPING ApS der præsenterede et overskud på 4.933' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos STEEL SHIPPING ApS der præsenterede et underskud på 3.034' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 9 måneder fra 2014 til 2021 hos STEEL SHIPPING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.132' DKK (OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25' DKK (Uldall Design ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.343' DKK (STEEL SHIPPING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -21' DKK (Uldall Design ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Martin Hjelm Kristensen.