Bent Gildberg
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 1976 (48 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BENT GILDBERG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.089' DKK EJENDOMSSELSKABET KLØVERVEJ 73 ApS (Nu: Domhusparken ApS) (2023-24) |
Største underskud: | -622' DKK EJENDOMSSELSKABET KLØVERVEJ 73 ApS (Nu: Domhusparken ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 14.504' DKK GILDBERG & JESPERSEN ApS (Nu: GILDBERG A/S) (2023) |
Største gæld: | 40.641' DKK EJENDOMSSELSKABET KLØVERVEJ 73 ApS (Nu: Domhusparken ApS) (2023-24) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos GILDBERG & JESPERSEN ApS (Nu: GILDBERG A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af BENT GILDBERG ApS (31 år 7 måneder) |
Seed: 2072659509
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for flere år siden ved BENT GILDBERG ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bent Gildberg i 18 år 9 måneder, før stoppet den 21. marts 1995.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 519' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BENT GILDBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
BENT GILDBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.1998
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
GILDBERG & JESPERSEN ApS (Nu: GILDBERG A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2019
Registreringsdato: 08.05.2019 -
BENT GILDBERG ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2008
Registreringsdato: 01.02.2008 -
EJENDOMSSELSKABET KLØVERVEJ 73 ApS (Nu: Domhusparken ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2007
Registreringsdato: 30.08.2007
Blå bog (fortsat)
Bent har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
29.01.1998 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.11.2003 - 08.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.06.1976 - 01.02.2008
Bestyrelsesmedlem
15.06.1976 - 30.01.1998
Bestyrelsesmedlem
30.01.1998 - 10.04.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.06.1999 - 30.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.01.2001 - 13.11.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor BENT GILDBERG HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 885' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor BENT GILDBERG HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 294' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 10.089' DKK (EJENDOMSSELSKABET KLØVERVEJ 73 ApS (Nu: Domhusparken ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.504' DKK (GILDBERG & JESPERSEN ApS (Nu: GILDBERG A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.403' DKK (BENT GILDBERG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Rigmor Friis Gildberg.