Mads Rosenberg Boye Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 5. jul. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUNIMA ApS (Ejer) |
Største overskud: | 9.027' DKK SUNIMA ApS UNDER STIFTELSE (Nu: SUNIMA ApS) (2023) |
Største underskud: | -3.838' DKK CHRIMA MARINE ApS UNDER STIFTELSE (Nu: CHRIMA MARINE ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 22.174' DKK SUNIMA ApS UNDER STIFTELSE (Nu: SUNIMA ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.002' DKK SUNIMA ApS UNDER STIFTELSE (Nu: SUNIMA ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SUNIMA ApS (18 år 2 måneder) |
Seed: 300564994
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 i SUNIMA ApS (tidligere SUNIMA ApS UNDER STIFTELSE) som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Mads Rosenberg Boye Petersen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Mads nu besiddet i 18 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 9.027' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SUNIMA ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SUNIMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
Pangaea Logistics Solutions Denmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (21)
-
NORDIC BULK CARRIERS A/S (Nu: Pangaea Logistics Solutions Denmark A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
NORDIC BULK CARRIERS A/S (Nu: Pangaea Logistics Solutions Denmark A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
NORDIC BULK CARRIERS A/S (Nu: Pangaea Logistics Solutions Denmark A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022
Blå bog (fortsat)
Mads har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.07.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.03.2009 - 30.11.2022
Bestyrelsesmedlem
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
14.07.2006 - 20.05.2019
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.10.2008 - 09.10.2018
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
13.03.2009 - 28.11.2017
Direktør
31.10.2014 - 28.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.07.2006 - 03.10.2014
Direktør
03.10.2014 - 10.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SUNIMA ApS UNDER STIFTELSE (Nu: SUNIMA ApS) fremviste et overskud på 9.027' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor CHRIMA MARINE ApS UNDER STIFTELSE (Nu: CHRIMA MARINE ApS) fremviste et underskud på 3.838' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Carsten Andersen.