Leo Støchkel
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 1991 (33 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | VES ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.550' DKK KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S (2022) |
Største underskud: | -196' DKK DANSK KABELMÅLETEKNIK ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 39.685' DKK KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 16.897' DKK KJÆR KNUDSEN EJENDOMME A/S (2015) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos VES ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VES ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB (33 år 3 måneder) |
Seed: 899504452
Det startede i 1991 i VES ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB (tidligere ADVOKATFIRMAET OLE VILTOFT A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Leo Støchkel nu bestreddet i 33 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor juridisk bistand. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 993' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KRILATHOS ApS
Ejerandel: 100% -
LEO STØCHKEL HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET HØJVANGSVEJ 24 ApS
Via KRILATHOS ApS -
VES ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB
Via LEO STØCHKEL HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB
Direktørposter (3)
-
KRILATHOS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.1992 -
EJENDOMSSELSKABET HØJVANGSVEJ 24 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2009 -
LEO STØCHKEL HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2010
Bestyrelsesposter (2)
-
KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.04.2013 -
KJÆR KNUDSEN EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.04.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
Hoxer Holding ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
HM & JM ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2023
Registreringsdato: 05.10.2023 -
HM & JM ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2022
Registreringsdato: 22.06.2022
Blå bog (fortsat)
Leo har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
24.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
22.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Leo Støchkel har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 6.550' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i KJÆR KNUDSEN EJENDOMME A/S der præsenterede et underskud på 135' DKK.
Leo har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 3 måneder fra 1991 til i dag hos VES ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.199' DKK (KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 135' DKK (KJÆR KNUDSEN EJENDOMME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39.685' DKK (KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.261' DKK (VES ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Leo' netværk er Thomas Munkhøj Haslev.