Mathilde Kjærgaard Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. nov. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MY APPLICATION CLINIC ApS (Ejer) |
Største overskud: | 802' DKK Fresh.Land IVS (Nu: Freshly Nordic ApS) (2017) |
Største underskud: | -551' DKK Fresh Nordic ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.287' DKK Fresh.Land IVS (Nu: Freshly Nordic ApS) (2019) |
Største gæld: | 12.065' DKK Fresh.Land IVS (Nu: Freshly Nordic ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos Fresh.Land IVS (Nu: Freshly Nordic ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af MY APPLICATION CLINIC ApS (9 år 9 måneder) |
Seed: 1837492857
Det startede i 2014 ved MY APPLICATION CLINIC ApS (tidligere MY APPLICATION CLINIC IVS) i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med forretningspartneren Filipe Manuel Correia de Menezes Leal at Mathilde Kjærgaard Jakobsen stiftede MY APPLICATION CLINIC ApS den dag i november 2014. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør bestred Mathilde i 7 måneder, før stoppet den 9. juli 2015.
Virksomheden opererede indenfor andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2017 som viste et overskud på 139' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Byggemesteren ApS
Ejerandel: 100% -
Rosenborg Properties ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Rossio Palace ApS
Via Rosenborg Properties ApS
Direktørposter (3)
-
Byggemesteren ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2017 -
Fresh Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2022 -
Rosenborg Properties ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
Rossio Palace ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.2017 -
Byggemesteren ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.2017
Tidslinje (26)
-
Freshly Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
Freshly Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
Ipanema ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024
Blå bog (fortsat)
Mathilde har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
24.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.12.2017 - Stadig aktiv
Ejer
29.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.11.2021 - 16.09.2024
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør og Reel ejer
22.11.2021 - 13.09.2024
Ejerandel: 50%
Mathilde Kjærgaard Jakobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rosenborg Properties ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 21' DKK. Gennem holdingselskabet Rosenborg Properties ApS har Mathilde derfor også andele i Rossio Palace ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mathilde Kjærgaard Jakobsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Fresh.Land IVS (Nu: Freshly Nordic ApS) kunne fremvise et overskud på 802' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Fresh Nordic ApS kunne fremvise et underskud på 551' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 689' DKK (Fresh Nordic ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 532' DKK (Byggemesteren ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 141' DKK (Fresh Nordic ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -376' DKK (Byggemesteren ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mathilde' netværk er Filipe Manuel Correia de Menezes Leal.