Per Hermann Jepsen
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 1995 (29 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S MATERIALISTEN JEPSEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.775' DKK STENBJERGHUS A/S (2014) |
Største underskud: | -10.745' DKK STENBJERGHUS A/S (2022) |
Største egenkapital: | 109.265' DKK STENBJERGHUS A/S (2014) |
Største gæld: | 38.484' DKK PFJ Holding ApS (Nu: Fitness & Dreams ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Vognmand Kim Christensen, Skjern ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af JEPSEN J. ApS (20 år 3 måneder) |
Seed: 880176379
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1995 hos A/S MATERIALISTEN JEPSEN som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Per Hermann Jepsen i 11 år 10 måneder, inden stoppet den 28. februar 2007.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PHJ Holding, Viborg ApS
Ejerandel: 100% -
JEPSEN J. ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (30)
-
STENBJERGHUS A/S
Via PHJ Holding, Viborg ApS -
EASYTIME ApS
Via STENBJERGHUS A/S -
OBTON SOLENERGI MICHELIN 2 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Via STENBJERGHUS A/S -
K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 2
Via OBTON SOLENERGI MICHELIN 2 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
VINDMØLLE 4 HOLMEN ApS
Via STENBJERGHUS A/S -
K/S HOLMEN VINDMØLLE 4
Via VINDMØLLE 4 HOLMEN ApS -
Holmen I Scada ApS
Via K/S HOLMEN VINDMØLLE 4 -
INNOVENTURA A/S
Via STENBJERGHUS A/S -
MP INDUSTRIES ApS
Via INNOVENTURA A/S -
MillPart A/S
Via MP INDUSTRIES ApS -
MP Ejendomme Skjern ApS
Via MP INDUSTRIES ApS -
Solid Group A/S
Via INNOVENTURA A/S -
Solid Invest A/S
Via Solid Group A/S -
Solid Energy 2022 A/S
Via Solid Group A/S -
Ringkøbing Varmepumpe ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Solid Energy 2022 A/S -
Solid Wind Power International A/S
Via Solid Group A/S -
Production 2022 A/S UNDER KONKURS
Via Solid Group A/S -
Solid Wind Power Europe ApS
Via Solid Group A/S -
Solid Energy A/S
Via Solid Group A/S -
EXACT PE I A/S
Via STENBJERGHUS A/S -
Placement Brazil A/S
Via PHJ Holding, Viborg ApS -
JEPSEN NØRGAARD ApS
Via JEPSEN J. ApS -
F&D Ejendomme ApS
Via JEPSEN J. ApS -
Fitness & Dreams ApS
Via JEPSEN J. ApS -
Fitness & Dreams Sjælland ApS
Via Fitness & Dreams ApS -
Fitness & Dreams Slangerup ApS
Via Fitness & Dreams Sjælland ApS -
Fitness & Dreams Lillebælt ApS
Via Fitness & Dreams ApS -
Fitness & Dreams Vejle ApS
Via Fitness & Dreams ApS -
Fitness & Dreams Kolding ApS
Via Fitness & Dreams ApS -
Fitness&Dreams Varde ApS
Via Fitness & Dreams ApS
Direktørposter (4)
-
STENBJERGHUS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2018 -
JEPSEN J. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2004 -
JEPSEN NØRGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2012 -
PHJ Holding, Viborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2017
Bestyrelsesposter (3)
-
STENBJERGHUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2018 -
EASYTIME ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.10.2018 -
INNOVENTURA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (31)
-
Property & Dreams Saturnvej ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.08.2024
Registreringsdato: 06.08.2024 -
Vognmand Kim Christensen, Skjern ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2023
Registreringsdato: 20.01.2023 -
PJV ApS (Nu: Fitness&Dreams Varde ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.09.2022
Registreringsdato: 07.09.2022
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.12.2019 - Stadig aktiv
Ejer
14.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via STENBJERGHUS A/S -
Bestyrelsesmedlem
18.10.2018 - Stadig aktiv
Ejer
27.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via STENBJERGHUS A/S -
Direktør og Ejer
25.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
28.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
05.12.2019 - 06.08.2024
Ejerandel: 16,67%
Per Hermann Jepsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PHJ Holding, Viborg ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.231' DKK. Igennem sit holdingselskab PHJ Holding, Viborg ApS har Per dermed også ejerandele i STENBJERGHUS A/S (20-24.99%) samt Placement Brazil A/S (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Per Hermann Jepsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor STENBJERGHUS A/S fremviste et overskud på 10.775' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor STENBJERGHUS A/S fremviste et underskud på 10.745' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.664' DKK (STENBJERGHUS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.960' DKK (PFJ Holding ApS (Nu: Fitness & Dreams ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.445' DKK (STENBJERGHUS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.438' DKK (Fitnesspartner ApS (Nu: Fitness & Dreams Lillebælt ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Mai Jørgensen.