Lars Rodan Ellerbæk
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 1979 (45 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENRIK ELLERBÆK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 799' DKK HENRIK ELLERBÆK A/S (2022-23) |
Største underskud: | -547' DKK HENRIK ELLERBÆK HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 6.692' DKK HENRIK ELLERBÆK HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 1.488' DKK HENRIK ELLERBÆK A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos HENRIK ELLERBÆK A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HENRIK ELLERBÆK A/S (45 år 2 måneder) |
Seed: 85229302
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu meget længe siden i HENRIK ELLERBÆK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Rodan Ellerbæk i 31 år 1 måned, før fratrædelsen d. 17. august 2010.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af trikotagestoffer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 799' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS ELLERBÆK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HENRIK ELLERBÆK A/S
Via LARS ELLERBÆK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HENRIK ELLERBÆK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2010 -
LARS ELLERBÆK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
HENRIK ELLERBÆK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.08.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
HENRIK ELLERBÆK HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2012
Registreringsdato: 29.08.2012 -
HENRIK ELLERBÆK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2012
Registreringsdato: 29.08.2012 -
LARS ELLERBÆK HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.05.2011
Registreringsdato: 20.05.2011
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.05.2011 - Stadig aktiv
Ejer
20.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2011 - 29.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.1990 - 19.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.06.1979 - 17.08.2010
Reel ejer
22.06.1979 - Stadig aktiv
Direktør
17.08.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Lars Rodan Ellerbæk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS ELLERBÆK HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.234' DKK. Igennem holdingselskabet LARS ELLERBÆK HOLDING ApS har Lars derfor også ejerandele i HENRIK ELLERBÆK A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Rodan Ellerbæk, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Lars Rodan Ellerbæk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i HENRIK ELLERBÆK A/S der præsenterede et overskud på 799' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 1 måned fra 1979 til 2010 hos HENRIK ELLERBÆK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Ulla Rodan Ellerbæk.