Kasper Lausten Lauritsen
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 2012 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | EGEBJERG AGRO INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.060' DKK EGEBJERG AGRO ApS (2023) |
Største underskud: | -1.056' DKK EGEBJERG AGRO ApS (2018) |
Største egenkapital: | 20.542' DKK EGEBJERG AGRO INVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 49.172' DKK EGEBJERG AGRO INVEST ApS (2020) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos EGEBJERG AGRO ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EGEBJERG AGRO INVEST ApS (11 år 9 måneder) |
Seed: 206253355
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2012 i EGEBJERG AGRO INVEST ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Kasper Lausten Lauritsen nu bestreddet i 11 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med blandet drift. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2.664' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kasper Skou Lauritsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
EGEBJERG AGRO ApS
Via Kasper Skou Lauritsen Holding ApS -
EGEBJERG AGRO INVEST ApS
Via Kasper Skou Lauritsen Holding ApS -
Brunbjerg ApS
Via Kasper Skou Lauritsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Brunbjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2016 -
Kasper Skou Lauritsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2016
Bestyrelsesposter (2)
-
EGEBJERG AGRO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2015 -
EGEBJERG AGRO INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Underdirektør)Indtrådt: 13.12.2012
Tidslinje (11)
-
Brunbjerg ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
EGEBJERG AGRO HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2016
Registreringsdato: 28.06.2016 -
Kasper Skou Lauritsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2016
Registreringsdato: 28.06.2016
Blå bog (fortsat)
Kasper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
28.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
04.02.2016 - 01.01.2019
Direktør
04.02.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.12.2014 - 28.06.2016
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Kasper Skou Lauritsen Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.016' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Brunbjerg ApS kunne offentliggøre et underskud på 182' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.060' DKK (EGEBJERG AGRO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.542' DKK (EGEBJERG AGRO INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.120' DKK (Brunbjerg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Bjarne Skou Lauritsen.