Søren Piilgaard Henschel
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1990 (33 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Komplementarselskabet DÜSSELDORF-NEUSS, RÖMERSTRASSE 128 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 5.252' DKK K/S SUNDSVALL (2021) |
Største underskud: | -694' DKK K. T. TRADING ApS (Nu: Driveoff International ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 21.774' DKK K/S SUNDSVALL (2023) |
Største gæld: | 23.140' DKK K/S SUNDSVALL (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos VICH 2673 ApS (Nu: Komplementarselskabet DÜSSELDORF-NEUSS, RÖMERSTRASSE 128 ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Komplementarselskabet DÜSSELDORF-NEUSS, RÖMERSTRASSE 128 ApS (31 år 1 måned) |
Seed: 237181554
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1990 i Komplementarselskabet DÜSSELDORF-NEUSS, RÖMERSTRASSE 128 ApS (tidligere VICH 2673 ApS) i hvervet som Ejer. Søren Piilgaard Henschel købte sig ind i virksomheden den 1. november 1990 og fik en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Søren af: John Christian Danielsen, Bruno Rene Gaarn Klithammer, Jan Lakdrup Gottlieb og 4 andre personer. Hvervet som Ejer havde Søren i 31 år 1 måned, inden stoppet d. 15. december 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor anden udlejning af boliger. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2016 viste et overskud på 114' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET SUNDSVALL ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Henschel Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S SUNDSVALL
Via KOMPLEMENTARSELSKABET SUNDSVALL ApS
Direktørposter (1)
-
Henschel Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
VICH 2673 ApS (Nu: Komplementarselskabet DÜSSELDORF-NEUSS, RÖMERSTRASSE 128 ApS) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.12.2021
Registreringsdato: 15.12.2021 -
SPH, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: Henschel Invest ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.10.2010
Registreringsdato: 15.10.2010 -
SPH, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: Henschel Invest ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 15.10.2010
Registreringsdato: 15.10.2010
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
15.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
30.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.11.1990 - 15.12.2021
Ejerandel: 10-14.99% -
Revisor
19.02.2003 - 27.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor K/S SUNDSVALL landede et overskud på 5.252' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S SUNDSVALL landede et underskud på 231' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.384' DKK (K/S SUNDSVALL).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.774' DKK (K/S SUNDSVALL).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 164' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET SUNDSVALL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Henrik Bo Jørgensen.