Michael Voigt
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 2000 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS HILDESHEIM KOMPLEMENTAR (Ejer) |
Største overskud: | 14.042' DKK K/S HILDESHEIM (2018) |
Største underskud: | -5.560' DKK K/S SEREETZ (2016) |
Største egenkapital: | 31.377' DKK K/S HILDESHEIM (2018) |
Største gæld: | 32.256' DKK K/S SEREETZ (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S SEREETZ (21 år 5 måneder) |
Seed: 373986188
Erhvervskarrieren startede i 2000 i ApS HILDESHEIM KOMPLEMENTAR i rollen som Ejer. Michael Voigt købte en del af virksomheden d. 31. december 2000 og havde dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Michael af: Henrik Christian Holm, Michael Larsson, Søren Würtz Rasmussen og 4 andre personer. Hvervet som Ejer bestred Michael i 19 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 3. december 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2018 som viste et overskud på 5' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MV Investment
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (25)
-
K/S SEREETZ (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
K/S SEREETZ
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
ApS SEREETZ KOMPLEMENTAR (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
12.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
28.12.2002 - 17.06.2024
Bestyrelsesmedlem
09.05.2005 - 07.05.2007
Bestyrelsesmedlem
13.12.2013 - 17.05.2020
Direktør
13.12.2013 - 18.05.2020
Bestyrelsesmedlem
18.05.2020 - 17.06.2024
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S HILDESHEIM kunne fremvise et overskud på 14.042' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S SEREETZ kunne fremvise et underskud på 5.560' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jørgen Kjældgaard.