Peter Kragh Lauritsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jan. 2015 (9 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Texta I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.896' DKK TEXTA ApS (Nu: TEXTA A/S) (2023) |
Største underskud: | -294' DKK Busbooking ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 4.076' DKK PKT Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 3.760' DKK PKT Ejendomme A/S (Nu: Østjysk Ejendomme A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos TEXTA ApS (Nu: TEXTA A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PKT Holding ApS (7 år 11 måneder) |
Seed: 1929103920
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2015 hos Texta I/S (tidligere OMNIMA I/S) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Tim Knorborg Jensen, Kim Søgaard Nielsen at Peter Kragh Lauritsen stiftede Texta I/S den dag i januar 2015. Titlen som Ejer og Stifter havde Peter i 1 år 8 måneder, inden stoppet den 13. oktober 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor reklamebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 13. oktober 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PKT Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
TEXTA A/S
Via PKT Holding ApS -
Busbooking ApS
Via PKT Holding ApS -
Østjysk Ejendomme A/S
Via PKT Holding ApS -
&Skål ApS
Via PKT Holding ApS -
Publista Digital ApS
Via PKT Holding ApS -
Nomelle ApS
Via PKT Holding ApS -
Flow Green ApS
Via PKT Holding ApSNyt selskab
Bestyrelsesposter (3)
-
TEXTA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2024 -
PKT Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.07.2017 -
Østjysk Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2021
Tidslinje (16)
-
TEXTA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
TEXTA ApS (Nu: TEXTA A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2023
Registreringsdato: 29.03.2023 -
PKT Ejendomme A/S (Nu: Østjysk Ejendomme A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2021
Registreringsdato: 20.01.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
20.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
10.10.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.03.2022 - 13.08.2023
Reel ejer
14.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
25.04.2016 - 29.03.2023
Reel ejer
25.04.2016 - 31.12.2017
Direktør
25.04.2016 - 01.01.2018
Ejer
01.05.2016 - 09.10.2016
Reel ejer
01.01.2018 - 01.11.2022
Reel ejer
02.11.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
18.05.2021 - 22.12.2022
Ejerandel: 26,66%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor PKT Holding ApS fremviste et overskud på 1.316' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Komett ApS fremviste et underskud på 80' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.896' DKK (TEXTA ApS (Nu: TEXTA A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 107' DKK (&Skål ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.076' DKK (PKT Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -75' DKK (&Skål ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Tim Knorborg Jensen.