Kim Søgaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jan. 2015 (9 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Texta I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.896' DKK TEXTA ApS (Nu: TEXTA A/S) (2023) |
Største underskud: | -294' DKK Busbooking ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 4.076' DKK PKT Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 3.760' DKK PKT Ejendomme A/S (Nu: Østjysk Ejendomme A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos TEXTA ApS (Nu: TEXTA A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PKT Holding ApS (7 år 11 måneder) |
Seed: 1426761514
Kim Søgaard Nielsen gik på Aarhus Universitet ca. 3 år tilbage i 2015-2018.
Karrieren i erhvervslivet startede i 2015 i Texta I/S (tidligere OMNIMA I/S) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Tim Knorborg Jensen, Peter Kragh Lauritsen at Kim Søgaard Nielsen stiftede Texta I/S den dag i januar 2015. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kim i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 13. oktober 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. oktober 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PKT Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
TEXTA A/S
Via PKT Holding ApS -
Busbooking ApS
Via PKT Holding ApS -
Østjysk Ejendomme A/S
Via PKT Holding ApS -
&Skål ApS
Via PKT Holding ApS -
Publista Digital ApS
Via PKT Holding ApS -
Nomelle ApS
Via PKT Holding ApS -
Flow Green ApS
Via PKT Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
PKT Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2016 -
Østjysk Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2021 -
&Skål ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2024
Bestyrelsesposter (3)
-
TEXTA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.04.2024 -
PKT Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.07.2017 -
Østjysk Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2021
Tidslinje (21)
-
TEXTA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
&Skål ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.01.2024
Registreringsdato: 12.01.2024 -
TEXTA A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2023
Registreringsdato: 29.03.2023
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. En karriere som har varet i mere end 9 år 8 måneder, har Kim bla. Arbejdet indenfor Indholdsmarketing, Søgemaskineoptimering, Sociale medier, Projektledelse og Marketingsstrategi.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.10.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.03.2022 - 13.08.2023
Reel ejer
14.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15% -
Stifter og Ejer
25.04.2016 - 30.04.2016
Reel ejer
25.04.2016 - 31.12.2017
Bestyrelsesmedlem
25.04.2016 - 11.10.2019
Ejer
01.05.2016 - 09.10.2016
Reel ejer
01.01.2018 - 01.11.2022
Direktør
11.10.2019 - 04.04.2022
Bestyrelsesmedlem
05.05.2022 - 29.03.2023
Reel ejer
02.11.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
18.05.2021 - 22.12.2022
Direktør
12.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,66%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PKT Holding ApS kunne fremvise et overskud på 1.316' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Komett ApS kunne fremvise et underskud på 80' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.896' DKK (TEXTA ApS (Nu: TEXTA A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 107' DKK (&Skål ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.076' DKK (PKT Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -75' DKK (&Skål ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Tim Knorborg Jensen.