Conny Bæk Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1977 (47 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejendomsselskabet JB, Jelling ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.388' DKK ADTENTION REKLAMEBUREAU A/S (Nu: ADTENTION A/S) (2023-24) |
Største underskud: | -2.682' DKK ADTENTION REKLAMEBUREAU A/S (Nu: ADTENTION A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 2.384' DKK BÆK HANSEN HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 10.389' DKK Ejendomsselskabet JB, Jelling A/S (Nu: Ejendomsselskabet JB, Jelling ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos ADTENTION REKLAMEBUREAU A/S (Nu: ADTENTION A/S) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af Ejendomsselskabet JB, Jelling ApS (27 år 3 måneder) |
Seed: 2039381049
Det hele startede for nu meget længe siden i Ejendomsselskabet JB, Jelling ApS (tidligere JELLING BOGTRYKKERI A/S) i rollen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Conny Bæk Hansen i 27 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 27. april 2004.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 270' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BÆK HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsselskabet JB, Jelling ApS
Via BÆK HANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
BÆK HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
JELLING BOGTRYKKERI A/S (Nu: Ejendomsselskabet JB, Jelling ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2018
Registreringsdato: 13.09.2018 -
BÆK HANSEN HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.09.2018
Registreringsdato: 05.09.2018 -
BÆK HANSEN HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.09.2018
Registreringsdato: 04.09.2018
Blå bog (fortsat)
Conny har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.1977 - 27.04.2004
Reel ejer
26.03.1998 - 04.09.2018
Bestyrelsesmedlem
27.04.2004 - 13.09.2018
Reel ejer
05.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
26.03.1998 - 04.09.2018
Direktør
26.03.1998 - Stadig aktiv
Ejer
05.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.11.2009 - 16.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.01.2007 - 23.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.09.1999 - 01.11.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Conny Bæk Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet JB, Jelling A/S (Nu: Ejendomsselskabet JB, Jelling ApS) der præsenterede et overskud på 235' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet JB, Jelling A/S (Nu: Ejendomsselskabet JB, Jelling ApS) der præsenterede et underskud på 2.026' DKK.
Conny har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 7 måneder fra 2024 til 2007 hos JELLING SPAREKASSE.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.388' DKK (ADTENTION REKLAMEBUREAU A/S (Nu: ADTENTION A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 980' DKK (MMVA IX HORSENS ApS (Nu: WELA GROUP SCANDINAVIA ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -2.682' DKK (ADTENTION REKLAMEBUREAU A/S (Nu: ADTENTION A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Conny' netværk er Birgit Bæk Hansen.