Jesper Severin Johanson
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2013 (11 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOHANSON CAPITAL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.718.137' DKK JOHANSON CAPITAL ApS (2022) |
Største underskud: | -1.739' DKK Energyacre Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.138.338' DKK JOHANSON CAPITAL ApS (2023) |
Største gæld: | 69.828' DKK Energyacre Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos 9143 Invest ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af JOHANSON CAPITAL ApS (11 år 2 måneder) |
Seed: 1918840815
Det startede for alvor en dag i 2013 ved JOHANSON CAPITAL ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Severin Johanson og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter har Jesper nu bestreddet i 11 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 11 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 241.452' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOHANSON CAPITAL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
Incomas Holding ApS
Via JOHANSON CAPITAL ApS -
In Commodities PV ApS
Via Incomas Holding ApS -
In Commodities Global ApS
Via Incomas Holding ApS -
In Commodities A/S
Via In Commodities Global ApS -
In Commodities US ApS
Via In Commodities Global ApS -
In Commodities APAC ApS
Via In Commodities Global ApS -
Vinpusherens Vininvest 2021 ApS
Via JOHANSON CAPITAL ApS -
9143 Invest ApS
Via JOHANSON CAPITAL ApS -
Heartcore Capital Web3 Fund I K/S
Via 9143 Invest ApS -
Artha Turf P/S
Via 9143 Invest ApS -
Silva Baltica 4 ApS
Via 9143 Invest ApS -
JSM Wine Cellar Invest ApS
Via JOHANSON CAPITAL ApS -
Energyacre Holding ApS
Via JOHANSON CAPITAL ApS -
Energiager ApS
Via Energyacre Holding ApS -
EJENDOMSSELSKABET HEDEAGER 40 ÅRHUS ApS
Via Energyacre Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Incomas Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2017 -
In Commodities PV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2022 -
In Commodities Global ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2022
Bestyrelsesposter (7)
-
Incomas Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.06.2017 -
In Commodities A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2024 Ny -
In Commodities US ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.07.2024 -
In Commodities APAC ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.07.2024 -
In Commodities PV ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2022 -
In Commodities Global ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.2022 -
Energyacre Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2023
Tidslinje (27)
-
In Commodities A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
In Commodities A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
JOHANSON CAPITAL ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
28.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Incomas Holding ApS -
Reel ejer
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,67% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Incomas Holding ApS -
Reel ejer
01.06.2017 - 14.05.2020
Bestyrelsesmedlem
12.06.2017 - 31.08.2024
Direktør
12.06.2017 - 01.09.2024
Reel ejer
15.05.2020 - 15.05.2020
Bestyrelsesmedlem
01.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,44%
Jesper Severin Johanson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Energyacre Holding ApS der præsenterede et underskud på 1.739' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 3 måneder fra 2017 til i dag hos Incomas Holding ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 241.452' DKK (JOHANSON CAPITAL ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.739' DKK (Energyacre Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.138.338' DKK (JOHANSON CAPITAL ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.689' DKK (Energyacre Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Christian Bach.