Peter Bager
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | AUXILIUM ApS (Ejer) |
Største overskud: | 156.340' DKK KILOO A/S (2014) |
Største underskud: | -111.733' DKK Tvilum A/S 2018 (2022) |
Største egenkapital: | 362.310' DKK Kiloo Capital A/S (2020) |
Største gæld: | 727.013' DKK Tvilum A/S 2018 (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af AUXILIUM ApS (19 år) |
Seed: 1948619424
Det hele startede i 2005 ved AUXILIUM ApS (tidligere PAS INVEST ApS) i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter Bager og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Peter nu bestreddet i 19 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her 19 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 18.240' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AUXILIUM ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
MEDARBEJDER HOLDING PSDK ApS
Via AUXILIUM ApS -
PROSHOP EUROPE HOLDING A/S
Via MEDARBEJDER HOLDING PSDK ApS -
EXPROMO EUROPE A/S
Via PROSHOP EUROPE HOLDING A/S -
Expromo Service & Installation A/S
Via EXPROMO EUROPE A/S -
PROSHOP EUROPE A/S
Via PROSHOP EUROPE HOLDING A/S -
Audio Distribution Group ApS
Via AUXILIUM ApS -
The Pedal Zone ApS
Via Audio Distribution Group ApS -
Bravo Group ApS
Via AUXILIUM ApS -
XTC ApS
Via AUXILIUM ApS -
Kombo Audio ApS UNDER KONKURS
Via XTC ApS -
ApS Difko Batteripark IV
Via AUXILIUM ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
AUXILIUM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2005
Bestyrelsesposter (31)
-
SØLVSTEN BILER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2024 -
VARDE OVNE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.03.2018 -
BOTJEK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2023 -
JOHNSEN PRINT & DIGITAL MEDIA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2020 -
DOOR SYSTEM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.04.2016 -
CS GRAFISK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2022 -
DANTAX A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.10.2014 -
A/S JYDSK ALUMINIUM INDUSTRI
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.04.2024 -
DANTAX RADIO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.10.2014 -
KILOO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.04.2024 -
Ejendomsselskabet Katkjærvej 10, Skive A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2024 -
EXPROMO EUROPE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2020 -
INMOBILE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.10.2018 -
RunningXpert Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.11.2017 -
STEENS GROUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.04.2015 -
MANATEE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2023 -
PROSHOP EUROPE HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2020 -
PROSHOP EUROPE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2020 -
Northlands ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2023 -
Kiloo Ventures A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2023 -
KILOO PROPERTIES ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2023 -
MASSIVE LEASING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2023 -
Audio Distribution Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.11.2015 -
Ejendomsselskabet Lundborgvej 12 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2024 -
FH af 1/11-17 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2024 -
Tvilum A/S 2018
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.07.2020 -
Kiloo Play ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2023 -
XTC ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.01.2021 -
Botjek energi og bæredygtighed A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2023 -
S5 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.10.2023 -
ApS Difko Batteripark IV
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (161)
-
Phonetrade ApS (Nu: Fusionsselskab af 010924 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
EDGE TEAM ApS (Nu: EDGE TEAM A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2024
Registreringsdato: 31.07.2024 -
ApS Difko Batteripark IV (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Bager har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Tvilum A/S 2018 der præsenterede et overskud på 89.722' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Tvilum A/S 2018 der præsenterede et underskud på 111.733' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 90 forskellige selskaber (heraf 52 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 31 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 10 måneder fra 2013 til 2024 hos EDGE TEAM A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 70.393' DKK (Sun-Way ApS (Nu: Ruby Travel Group ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 79.734' DKK (Tvilum A/S 2018).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 134.654' DKK (Kiloo Ventures A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -27.599' DKK (Phonetrade ApS (Nu: Fusionsselskab af 010924 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Birger Østergaard Christensen.