Lars Baungaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 2011 (12 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LBA7114 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 20.279' DKK LBA7114 ApS (2021-22) |
Største underskud: | -21.300' DKK PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (2013-14) |
Største egenkapital: | 675.525' DKK PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (2021-22) |
Største gæld: | 5.679' DKK LBA7114 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 2.602 årsværk hos PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af LBA7114 ApS (12 år 11 måneder) |
Seed: 2016146783
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2011 i LBA7114 ApS i rollen som Direktør og Ejer. Lars Baungaard erhvervede virksomheden LBA7114 ApS d. 30. september 2011. Lars har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Direktør og Ejer har Lars nu bestreddet i 12 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 20.193' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LBA7114 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2011 -
LBA7114 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2011
Tidslinje (27)
-
PwC3524 ApS (Nu: Selskabet 3524 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2022
Registreringsdato: 30.08.2022 -
PwC2248 ApS (Nu: Selskabet 2248 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2022
Registreringsdato: 30.08.2022 -
PwC1449 ApS (Nu: Selskabet 1449 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2022
Registreringsdato: 30.08.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. En karriere som har varet i mere end 12 år 11 måneder, har Lars bla. Arbejdet indenfor IFRS, Auditing, Financial Reporting, Internal Controls og Assurance.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
30.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2020 - 30.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.01.2019 - 30.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2018 - 30.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor LBA7114 ApS kunne fremvise et overskud på 20.279' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB kunne fremvise et underskud på 21.300' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Anders Stig Lauritsen.