Morten Søndergaard Schwensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 2008 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S ZEPHYR (Ejer) |
Største overskud: | 24.467' DKK ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2016-17) |
Største underskud: | -32.875' DKK BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 103.285' DKK BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S) (2017) |
Største gæld: | 41.726' DKK BTDK P/S (Nu: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB) (2021) |
Flest årsværk: | 124 årsværk hos BTDK P/S (Nu: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET Zephyr ApS (15 år 8 måneder) |
Seed: 1101560172
Morten Søndergaard Schwensen har førhen gået på Copenhagen Business School i perioden 2001-04, Erhvervs- og selskabsstyrelsen / Danish Commerce and Companies Agency i perioden 2004-06. Morten fik kompetencer indenfor Economics, audit, Revision / Business Administration and Auditing de tidligere nævnte steder.
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2008 ved K/S ZEPHYR som Ejer. Morten Søndergaard Schwensen købte en andel af virksomheden den 23. december 2008 og havde en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Morten af: Jacoob Rudkjær Nielsen, Niels Henrik Ramshart Lindegaard og Flemming Elhøj. Rollen som Ejer har Morten nu besiddet i 15 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen fremstilling af vindmøller og dele hertil.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET Zephyr ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
MSS STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
K/S ZEPHYR
Via KOMPLEMENTARSELSKABET Zephyr ApS -
Aramis Invest ApS
Via MSS STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Via MSS STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab
Via ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB -
KOMPLEMENTAR BTD ApS
Via ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab -
Baker Tilly Corporate Finance P/S
Via KOMPLEMENTAR BTD ApS -
BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
Via KOMPLEMENTAR BTD ApS -
Dansk Retail Services A/S
Via ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab -
BTU ApS
Via Dansk Retail Services A/S
Direktørposter (2)
-
ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2010 -
MSS STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (37)
-
ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2022
Registreringsdato: 07.05.2022 -
KOMPLEMENTAR BTD ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.03.2022
Registreringsdato: 18.03.2022 -
BTDK P/S (Nu: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB)
Fratrådt som direktørDato: 18.03.2022
Registreringsdato: 18.03.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. I en karriere som har varet i mere end 15 år 9 måneder, har Morten bla. Arbejdet indenfor felter som Auditing, Corporate Tax, Tax, Financial Reporting og Accounting.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.04.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Direktør og Ejer
23.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
23.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
23.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
30.12.2016 - 07.05.2022
Ejer
14.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Morten Søndergaard Schwensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MSS STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.743' DKK. Igennem sit holdingselskab MSS STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB har Morten dermed også ejerandele i Aramis Invest ApS (20-24.99%) og ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Morten Søndergaard Schwensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB fremviste et overskud på 24.467' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB fremviste et underskud på 1.425' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 16.208' DKK (ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26.841' DKK (BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.931' DKK (BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (BTU ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Ramazan Turan.