Benny Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BENNY MADSEN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 42.760' DKK VALCON A/S (2015-16) |
Største underskud: | -18.319' DKK IDE-PRO SKIVE A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 241.394' DKK IDÈ-PRO BE HOLDING APS (2022-23) |
Største gæld: | 91.849' DKK IDE-PRO SKIVE A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 5.000 årsværk hos GRAPHIC WEST SCANDINAVIA ApS (Nu: CCL Specialty Cartons ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VALCON A/S (16 år 1 måned) |
Seed: 478207124
Det begyndte den dag i 2000 i BENNY MADSEN HOLDING ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Benny Madsen i 14 år 1 måned, inden stoppet d. 21. august 2014.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. august 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HIMA Consult ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
HIMA Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2014
Bestyrelsesposter (4)
-
IDE-PRO SKIVE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2019 -
EJENDOMSSELSKABET SKYTTEVEJ 15 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2021 -
IDÈ-PRO BE HOLDING APS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2019 -
IDÉ-PRO HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2019
Tidslinje (30)
-
SAX LIFT A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2023
Registreringsdato: 03.01.2023 -
SL Invest 2019 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2023
Registreringsdato: 03.01.2023 -
KAIROS COMMODITIES A/S (Nu: Mintec Europe A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.08.2021
Registreringsdato: 10.08.2021
Blå bog (fortsat)
Benny har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
21.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Benny Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HIMA Consult ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 52.766' DKK. Gennem sit holdingselskab HIMA Consult ApS har Benny dermed også andele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Benny Madsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Benny Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i VALCON A/S der præsenterede et overskud på 42.760' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i KAIROS COMMODITIES A/S (Nu: Mintec Europe A/S) der præsenterede et underskud på 5.018' DKK.
Benny har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 1 måned fra 2001 til 2017 hos VALCON A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 21.138' DKK (GRAPHIC WEST SCANDINAVIA ApS (Nu: CCL Specialty Cartons ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 52.786' DKK (GRAPHIC WEST SCANDINAVIA ApS (Nu: CCL Specialty Cartons ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 11.312' DKK (KAIROS COMMODITIES A/S (Nu: Mintec Europe A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Benny' netværk er Morten Nors.