Thomas Bjerre
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EY Danmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.032' DKK TAB0407 ApS (2021-22) |
Største underskud: | -21.300' DKK PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (2013-14) |
Største egenkapital: | 675.525' DKK PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (2021-22) |
Største gæld: | 33.131' DKK TAB0407 ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 2.602 årsværk hos PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af TAB0407 HOLDING ApS (10 år) |
Seed: 595170051
Det startede i 2008 i EY Danmark A/S (tidligere ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Thomas Bjerre i 1 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 18. august 2010.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 2.939' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TAB0407 HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
TAB Austin ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TAB0407 ApS
Via TAB0407 HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2017 -
TAB0407 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2014 -
TAB0407 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2014 -
TAB Austin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2021
Tidslinje (14)
-
TAB Austin ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.08.2021
Registreringsdato: 13.08.2021 -
TAB Austin ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.08.2021
Registreringsdato: 13.08.2021 -
STRANDVEJEN 44 DANMARK ApS (Nu: Green IV ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.09.2017
Registreringsdato: 08.09.2017
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.08.2017 - 08.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.09.2014 - 01.09.2014
Direktør og Reel ejer
01.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Bjerre er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TAB0407 HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 68.715' DKK. Gennem holdingselskabet TAB0407 HOLDING ApS har Thomas derfor også andele i TAB0407 ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Thomas Bjerre, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor TAB0407 ApS kunne fremvise et overskud på 19.032' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor STRANDVEJEN 44 DANMARK ApS (Nu: Green IV ApS) kunne fremvise et underskud på 21' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Anders Stig Lauritsen.