Kristian Bøhmer Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MobiKOM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 14.579' DKK MobiKOM Holding ApS (Nu: KIBO Holding ApS) (2023) |
Største underskud: | -266' DKK MobiKOM Holding ApS (Nu: KIBO Holding ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 15.206' DKK MobiKOM Holding ApS (Nu: KIBO Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 7.633' DKK KN Investments ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos MOBIKOM ApS (Nu: MobiKOM ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af MobiKOM ApS (12 år 1 måned) |
Seed: 832939261
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2011 i MobiKOM ApS (tidligere MOBIKOM ApS) med titlen som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør bestred Kristian Bøhmer Nielsen i 12 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. marts 2023.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor trådløs telekommunikation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 kunne vise et overskud på 1.105' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. oktober 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KN Investments ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
KIBO Holding ApS
Via KN Investments ApS -
KIBO Bolig ApS
Via KIBO Holding ApS -
KIBO Ejendomme Fyn ApS
Via KIBO Holding ApS -
Personbil-Leasing ApS
Via KN Investments ApS
Direktørposter (5)
-
KN Investments ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2015 -
KIBO Ejendomme Fyn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2023 -
KIBO Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2023 -
KIBO Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016 -
Personbil-Leasing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Personbil-Leasing ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
KIBO Ejendomme Fyn ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.10.2023
Registreringsdato: 13.10.2023 -
MOBIKOM ApS (Nu: MobiKOM ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023
Blå bog (fortsat)
Kristian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
24.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
10.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kristian Bøhmer Nielsen er desuden indehaver af holdingselskabet KIBO Holding ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet KIBO Holding ApS ejes der også andele i KIBO Bolig ApS (100%) & KIBO Ejendomme Fyn ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kristian Bøhmer Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MobiKOM Holding ApS (Nu: KIBO Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 14.579' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor MobiKOM Holding ApS (Nu: KIBO Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 266' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 14.579' DKK (MobiKOM Holding ApS (Nu: KIBO Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 192' DKK (puremobile ApS (Nu: KIBO Bolig ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.206' DKK (MobiKOM Holding ApS (Nu: KIBO Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (puremobile ApS (Nu: KIBO Bolig ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Ronnie Kiel Johansen.