Morten Albertsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. dec. 2010 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MORTEN ALBERTSEN HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 10.415' DKK C. KOLD INTERNATIONAL FURNITURE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -2.169' DKK CHRISTEN KOLDS FOND (2021-22) |
Største egenkapital: | 86.925' DKK CHRISTEN KOLDS FOND (2022-23) |
Største gæld: | 51.970' DKK EJENDOMSSELSKABET RISINGSVEJ 67 ODENSE C ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos NYBOLIG LANGELAND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MORTEN ALBERTSEN HOLDING ApS (13 år 9 måneder) |
Seed: 1758732377
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2010 ved MORTEN ALBERTSEN HOLDING ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Morten Albertsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter har Morten nu bestreddet i 13 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 13 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 5.802' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORTEN ALBERTSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
NYBOLIG LANGELAND A/S
Via MORTEN ALBERTSEN HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Mellemgade 13 ApS
Via MORTEN ALBERTSEN HOLDING ApS -
Billboard ApS
Via MORTEN ALBERTSEN HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
Billboard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2023 -
NYBOLIG LANGELAND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2010 -
MORTEN ALBERTSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2010 -
Ejendomsselskabet Mellemgade 13 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2021
Bestyrelsesposter (5)
-
C. KOLD INTERNATIONAL FURNITURE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.01.2019 -
NYBOLIG LANGELAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2010 -
EJENDOMSSELSKABET RISINGSVEJ 67 ODENSE C ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2019 -
CHRISTEN KOLDS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2023 -
EJENDOMSGRUPPEN FYN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
NYBOLIG FAABORG A/S (Nu: Selskabet af 28. juni Faaborg A/S)
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Nybolig Assens ApS (Nu: Selskabet af 28. juni Assens ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
NYBOLIG FAABORG A/S (Nu: Selskabet af 28. juni Faaborg A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
29.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Albertsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MORTEN ALBERTSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 17.111' DKK. Igennem holdingselskabet MORTEN ALBERTSEN HOLDING ApS har Morten derfor også ejerandele i NYBOLIG LANGELAND A/S (100%), Ejendomsselskabet Mellemgade 13 ApS (33.34-49.99%) og Billboard ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Morten Albertsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MORTEN ALBERTSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.802' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.802' DKK (MORTEN ALBERTSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.111' DKK (MORTEN ALBERTSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.340' DKK (Nybolig Assens ApS (Nu: Selskabet af 28. juni Assens ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Johan Henrik Weihe.