Berit Greisholm
Erhvervsaktiv siden: | 10. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAAR CONSULT ApS (Ejer) |
Største overskud: | 719' DKK HAAR CONSULT ApS (2023) |
Største underskud: | -163' DKK HELSINGØR HANDEL F.M.B.A. (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.389' DKK HAAR CONSULT ApS (2023) |
Største gæld: | 708' DKK GREISHOLM GULD & SØLV ApS (2021) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos GREISHOLM GULD & SØLV ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af GREISHOLM GULD & SØLV ApS (9 år 7 måneder) |
Seed: 1453854965
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2014 i HAAR CONSULT ApS som Ejer. Berit Greisholm købte en andel af virksomheden den 10. januar 2014 og fik en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Berit af: Jens Haar, Mette Haar Zygmontowicz og Maria Haar. Hvervet som Ejer har Berit nu besiddet i 4 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et overskud på 719' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GREISHOLM GULD & SØLV ApS
Ejerandel: 100% -
HAAR CONSULT ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
LIGHT-DESIGN ApS
Via HAAR CONSULT ApS -
Lightdesign Ejendom Aps
Via LIGHT-DESIGN ApS -
ADVISEMENT CORPORATE FINANCE ApS
Via HAAR CONSULT ApS -
Holm Pedersen Udvikling ApS
Via ADVISEMENT CORPORATE FINANCE ApS -
DV19 ApS
Via Holm Pedersen Udvikling ApS -
ADVISEMENT ApS
Via HAAR CONSULT ApS -
M2TANGO ApS
Via HAAR CONSULT ApS -
Elite 3000 Fodbold ApS
Via HAAR CONSULT ApS -
GFD 3000 ApS
Via HAAR CONSULT ApS -
LD Studios ApS
Via HAAR CONSULT ApS -
V21 Holding A/S
Via HAAR CONSULT ApS -
V21 A/S
Via V21 Holding A/S -
LD Construction ApS
Via HAAR CONSULT ApS -
Chicago Roast International ApS
Via HAAR CONSULT ApS
Direktørposter (1)
-
GREISHOLM GULD & SØLV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
HELSINGØR HANDEL F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
HELSINGØR HANDEL F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2020
Registreringsdato: 09.06.2020 -
HAAR CONSULT ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.12.2018
Registreringsdato: 09.12.2018 -
HAAR CONSULT ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.12.2018
Registreringsdato: 08.12.2018
Blå bog (fortsat)
Berit har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
10.01.2014 - 08.12.2018
Ejer
09.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2016 - 26.02.2017
Bestyrelsesmedlem
09.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor HAAR CONSULT ApS fremviste et overskud på 719' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor GREISHOLM GULD & SØLV ApS fremviste et underskud på 50' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 719' DKK (HAAR CONSULT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.389' DKK (HAAR CONSULT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 328' DKK (HELSINGØR HANDEL F.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Berit' netværk er Jens Haar.