Rasmus Philip Rask
Erhvervsaktiv siden: | 12. feb. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEDIE COMPAGNIET AF 1. DECEMBER 1994, MORTEN LUND ApS (Direktør) |
Største overskud: | 22.491' DKK WORLD DEBIT A/S (Nu: JTT Invest ApS) (2014) |
Største underskud: | -13.186' DKK WORLD DEBIT A/S (Nu: JTT Invest ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 35.789' DKK BIQ ApS (Nu: BiQ A/S) (2021) |
Største gæld: | 69.451' DKK WORLD DEBIT A/S (Nu: JTT Invest ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos BIQ ApS (Nu: BiQ A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BiQ A/S (23 år 10 måneder) |
Seed: 603261701
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 ved MEDIE COMPAGNIET AF 1. DECEMBER 1994, MORTEN LUND ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Rasmus Philip Rask i 1 år, før fratrædelsen den 13. februar 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. juni 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PENS1ONSSELSKABET ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BiQ A/S
Via PENS1ONSSELSKABET ApS -
Kreditregisteret A/S
Via BiQ A/S
Direktørposter (3)
-
BiQ A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2000 -
PENS1ONSSELSKABET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2004 -
Kreditregisteret A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
BiQ A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.06.2001 -
Kreditregisteret A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
COMPETENCEHOUSE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
IDQ A/S (Nu: IDQ ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2021
Registreringsdato: 10.05.2021 -
MAPICTURE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2021
Registreringsdato: 30.03.2021
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.11.2000 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.06.2001 - Stadig aktiv
Ejer
12.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via PENS1ONSSELSKABET ApS -
Bestyrelsesmedlem
22.02.2012 - 19.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2021 - 10.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2013 - 30.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Rasmus Philip Rask har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved BIQ ApS (Nu: BiQ A/S) der præsenterede et overskud på 5.011' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved Kreditregisteret ApS (Nu: Kreditregisteret A/S) der præsenterede et underskud på 1.174' DKK.
Rasmus har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 3 måneder fra 2001 til i dag hos BiQ A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.335' DKK (BIQ ApS (Nu: BiQ A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21' DKK (Kreditregisteret ApS (Nu: Kreditregisteret A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.298' DKK (BIQ ApS (Nu: BiQ A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.119' DKK (Kreditregisteret ApS (Nu: Kreditregisteret A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Henrik Skov Andersen.