Mads Høster Melballe
Erhvervsaktiv siden: | 25. jan. 2015 (9 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Health by Balance (Ejer) |
Største overskud: | 339' DKK ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -431' DKK ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 40' DKK Høster Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 3.095' DKK ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Health by Balance (6 år 10 måneder) |
Seed: 1653516600
Karrieren i erhvervslivet startede i 2015 i Health by Balance i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mads Høster Melballe der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Mads i 6 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 7. december 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Høster Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ACT Gym ApS
Via Høster Holding ApS -
Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS
Via ACT Gym ApS
Direktørposter (2)
-
Høster Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2020 -
ACT Gym ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
ACT Gym ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.10.2020 -
Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
ACT Gym ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.08.2023
Registreringsdato: 11.08.2023 -
ACT Gym ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.12.2021
Registreringsdato: 16.12.2021 -
Health by Balance (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021
Blå bog (fortsat)
Mads har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
27.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via ACT Gym ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
21.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.10.2020 - 16.12.2021
Bestyrelsesmedlem og Ejer
28.10.2020 - Stadig aktiv
Direktør
11.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Høster Holding ApS -
Stifter og Ejer
25.01.2015 - 07.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mads Høster Melballe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Høster Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 38' DKK. Gennem holdingselskabet Høster Holding ApS har Mads derfor også andele i ACT Gym ApS (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Mads Høster Melballe, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ACT Gym ApS kunne fremvise et underskud på 342' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 339' DKK (ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 269' DKK (ACT Gym ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 38' DKK (Høster Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -722' DKK (ACT Gym ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Hasse Albæk Nørgaard.