Peter Volquards Ekstrøm
Erhvervsaktiv: | 29. aug. 2005 - 12. jun. 2024 |
Karrieren startede hos: | AR Ejendom A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 225.099' DKK Marienlyst Aarhus 1 ApS (2021) |
Største underskud: | -86.356' DKK AARHUS AIRPORT A/S (2022) |
Største egenkapital: | 830.149' DKK JS WORLD MEDIA HOLDING A/S (Nu: Staus Holding A/S) (2022) |
Største gæld: | 674.829' DKK STAUS A/S (2022) |
Flest årsværk: | 121 årsværk hos AARHUS AIRPORT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STAUS A/S (16 år 11 måneder) |
Seed: 1595698560
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Peter Volquards Ekstrøm. Den første gang Peter var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2005 hos AR Ejendom A/S (tidligere SERVICECENTER JYLLAND ØST A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Volquards Ekstrøm i 2 år, før stoppet d. 18. september 2007.
Nu arbejder virksomheden med kombinerede administrationsserviceydelser. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.674' DKK.
Tidslinje (82)
-
Ejendomsselskabet Søndergade 43 ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
STAUS A/S
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
JS WORLD MEDIA HOLDING A/S (Nu: Staus Holding A/S)
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Karrieren har i alt varet 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.03.2022 - 12.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
11.10.2018 - 12.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.06.2011 - 12.06.2024
Direktør
28.01.2015 - 12.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.07.2007 - 12.06.2024
Direktør
27.01.2015 - 12.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2020 - 03.06.2022
Direktør
01.06.2023 - 16.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Volquards Ekstrøm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Marienlyst Aarhus 1 ApS der præsenterede et overskud på 225.099' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos AARHUS AIRPORT A/S der præsenterede et underskud på 86.356' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 11 måneder fra 2007 til 2024 hos STAUS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 27.648' DKK (JS WORLD MEDIA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 83.184' DKK (AARHUS AIRPORT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 829.814' DKK (JS WORLD MEDIA HOLDING A/S (Nu: Staus Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 926' DKK (JS DANMARK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jens Bjørnstad Stausholm.