Søren Sjøstrøm Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 24. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | GEANNE I/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.039' DKK SSH MANAGEMENT CONSULTING ApS (2015) |
Største underskud: | -555' DKK SSH MANAGEMENT CONSULTING ApS (2017) |
Største egenkapital: | 1.814' DKK RNA Investors I ApS (2021-22) |
Største gæld: | 994' DKK SSH MANAGEMENT CONSULTING ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GEANNE I/S (11 år 7 måneder) |
Seed: 431042036
Karrieren som leder begyndte den dag i 2001 ved GEANNE I/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Sjøstrøm Hansen i 11 år 7 måneder, før fratrædelsen den 19. juni 2013.
Dengang var virksomhedens branche indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. juni 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SSH HOLDING AF 2015 ApS
Ejerandel: 100% -
RNA Investors I ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SSH MANAGEMENT CONSULTING ApS
Via SSH HOLDING AF 2015 ApS
Direktørposter (2)
-
SSH HOLDING AF 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2015 -
SSH MANAGEMENT CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
RNA Investors I ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.11.2021
Registreringsdato: 18.11.2021 -
SSH HOLDING AF 2015 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.01.2015
Registreringsdato: 15.01.2015 -
SSH MANAGEMENT CONSULTING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.01.2015
Registreringsdato: 15.01.2015
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
18.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
15.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2001 - 19.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.02.2006 - 26.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Sjøstrøm Hansen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• SSH HOLDING AF 2015 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.083' DKK.
• RNA Investors I ApS (ejer lige nu 8,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.083' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Søren Sjøstrøm Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor SSH MANAGEMENT CONSULTING ApS landede et overskud på 1.039' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor SSH MANAGEMENT CONSULTING ApS landede et underskud på 555' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 225' DKK (SSH HOLDING AF 2015 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.083' DKK (SSH HOLDING AF 2015 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 388' DKK (SSH MANAGEMENT CONSULTING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Peter Pyndt Jørgensen.