Michael Nygaard Appel
Erhvervsaktiv siden: | 5. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | TYRKIET INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 24.938' DKK SAB II ApS (2018) |
Største underskud: | -4.257' DKK SANTA RITA INVEST A/S (2020) |
Største egenkapital: | 121.188' DKK ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS (2023) |
Største gæld: | 96.928' DKK ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS (2017) |
Flest årsværk: | 86 årsværk hos ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS (13 år 5 måneder) |
Seed: 928018302
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2005 ved TYRKIET INVEST ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Michael Nygaard Appel i 1 måned, før fratrædelsen den 10. oktober 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et underskud på 45' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 25. maj 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MAP Advokatholding ApS
Ejerandel: 100% -
SNTM Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (21)
-
KLA 2010 ApS
Via MAP Advokatholding ApS -
ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS
Via KLA 2010 ApS -
Advokatanpartsselskabet Kirk Larsen & Ascanius Greenland
Via ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS -
SNT Invest ApS
Via SNTM Holding ApS -
CasusGrill Holding ApS
Via SNT Invest ApS -
Novo Futura ApS
Via CasusGrill Holding ApS -
CasusGrill ApS
Via CasusGrill Holding ApS -
Casus Production ApS
Via CasusGrill Holding ApS -
Casus International ApS
Via CasusGrill Holding ApS -
Casus Distribution ApS
Via CasusGrill Holding ApS -
SAB Projektpartner ApS
Via SNT Invest ApS -
GB Ejendomme 4 ApS
Via SAB Projektpartner ApS -
Finance Facility ApS
Via SNT Invest ApS -
Finance Facility II ApS
Via SNT Invest ApS -
FF Management ApS
Via SNT Invest ApS -
Finance Facility IV ApS
Via FF Management ApS -
Finance Facility V ApS
Via FF Management ApS -
Kastbjerg Invest Venture I ApS
Via FF Management ApS -
KD Sunds ApS
Via SNT Invest ApS -
Finance Facility Administration ApS
Via SNT Invest ApS -
Finance Facility VI ApS
Via Finance Facility Administration ApS
Direktørposter (6)
-
GB Ejendomme 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2019 -
SNT Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2015 -
Finance Facility ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2023 -
FF Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2018 -
MAP Advokatholding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2021 -
SNTM Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2023
Bestyrelsesposter (8)
-
ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2011 -
CasusGrill Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.02.2019 -
Finance Facility III ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.03.2019 -
Finance Facility IV ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.03.2021 -
Finance Facility V ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.05.2021 -
KD Sunds ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.06.2022 -
Finance Facility VI ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.07.2022 -
Finance Facility Administration ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.07.2022
Ejendomme (5)
Tidslinje (98)
-
TIE Holding ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.10.2023
Registreringsdato: 03.10.2023 -
Finance Facility ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
Finance Facility ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
09.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
07.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
09.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
09.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Michael Nygaard Appel er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• MAP Advokatholding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.418' DKK.
• SNTM Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.418' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 5 holdingselskaber som FF Management ApS (50%), Finance Facility IV ApS (25%), Finance Facility V ApS (26,49%), Finance Facility Administration ApS (57,5%) og Finance Facility VI ApS (57,5%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Michael Nygaard Appel, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Michael Nygaard Appel har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved SAB II ApS der præsenterede et overskud på 24.938' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved SAB Projektpartner ApS der præsenterede et underskud på 3.145' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 33 forskellige selskaber (heraf 16 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 5 måneder fra 2011 til i dag hos ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.099' DKK (ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 878' DKK (Finance Facility III ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 121.188' DKK (ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -778' DKK (KD Sunds ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Henrik André Borup.