Lasse Grøn Gross
Erhvervsaktiv siden: | 28. okt. 2009 (14 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LGN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 92.345' DKK Gross-Nielsen Family ApS (Nu: Gross-Nielsen Holding ApS) (2023) |
Største underskud: | -2.101' DKK Gross-Nielsen Family ApS (Nu: Gross-Nielsen Holding ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 297.607' DKK Gross-Nielsen Family ApS (Nu: Gross-Nielsen Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 95.375' DKK Gross-Nielsen Family ApS (Nu: Gross-Nielsen Holding ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Nord Roastery ApS (Nu: MokkaHouse ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KYSING ApS (13 år 6 måneder) |
Seed: 1114759132
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2009 hos LGN ApS som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør havde Lasse Grøn Gross i 2 år 1 måned, inden stoppet den 20. december 2011.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 509' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LGN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
MokkaHouse ApS
Via LGN ApS -
Nord Roastery ApS
Via MokkaHouse ApS -
Gross-Nielsen Holding ApS
Via LGN ApS -
AS3 A/S
Via Gross-Nielsen Holding ApS -
AS3 BtB A/S
Via AS3 A/S -
Dansk Erhvervspsykologi A/S
Via AS3 A/S -
EJENDOMSSELSKABET AAS A/S
Via Gross-Nielsen Holding ApS -
GL21 I A/S
Via Gross-Nielsen Holding ApS
Direktørposter (3)
-
LGN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2016 -
MokkaHouse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2018 -
Nord Roastery ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
KYSING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.03.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
GROMA ApS (Nu: Datoselskabet GRO af 18.10.2022 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2022
Registreringsdato: 18.10.2022 -
GROMA ApS (Nu: Datoselskabet GRO af 18.10.2022 ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
Mokkahouse ApS (Nu: Nord Roastery ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 02.11.2021
Registreringsdato: 02.11.2021
Blå bog (fortsat)
Lasse har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
02.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
31.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
13.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.04.2022 - 26.10.2023
Ejerandel: 50% -
Ejer
14.10.2020 - 15.10.2020
Ejerandel: 20-24.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Gross-Nielsen Family ApS (Nu: Gross-Nielsen Holding ApS) fremviste et overskud på 24.667' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Nord Roastery ApS (Nu: MokkaHouse ApS) fremviste et underskud på 951' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 92.345' DKK (Gross-Nielsen Family ApS (Nu: Gross-Nielsen Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 951' DKK (Nord Roastery ApS (Nu: MokkaHouse ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 297.607' DKK (Gross-Nielsen Family ApS (Nu: Gross-Nielsen Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -655' DKK (Nord Roastery ApS (Nu: MokkaHouse ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Allan Gross-nielsen.