Michael Thura Obel
Erhvervsaktiv siden: | 26. jul. 1977 (47 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | BORNEDAL OG OBEL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 36.415' DKK CINEMAXX DANMARK A/S (2015-16) |
Største underskud: | -1.204' DKK CRAZY LOVE EJENDOMME ApS (2016) |
Største egenkapital: | 94.229' DKK ApS KBUS 17 NR. 1208 (Nu: HANNIBAL MEDIA GROUP ApS) (2023) |
Største gæld: | 55.569' DKK CINEMAXX DANMARK A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 106 årsværk hos CINEMAXX DANMARK A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BIOGRAFERNE I HELSINGØR KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (28 år 1 måned) |
Seed: 1264299328
Karrieren I Danmark begyndte for mange år siden hos BORNEDAL OG OBEL ApS (tidligere KOMMUNE KONSULENT SV.AA. PEDERSEN RØDOVRE ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Michael Thura Obel i 18 år 2 måneder, inden stoppet den 27. september 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 18. december 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HANNIBAL MEDIA GROUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
OBEL FILM A/S
Via HANNIBAL MEDIA GROUP ApS -
ALL RIGHT BIOGRAFER A/S
Via HANNIBAL MEDIA GROUP ApS -
BIOGRAFERNE I HELSINGØR KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Via ALL RIGHT BIOGRAFER A/S -
K/S BIOGRAFERNE I HELSINGØR
Via BIOGRAFERNE I HELSINGØR KOMPLEMENTARSELSKAB ApS -
ALL RIGHT FILM A/S
Via HANNIBAL MEDIA GROUP ApS -
MOON RIGHT ApS
Via HANNIBAL MEDIA GROUP ApS -
MovieHouse Hjørring A/S
Via HANNIBAL MEDIA GROUP ApS -
OBEL FILM SALES ApS
Via HANNIBAL MEDIA GROUP ApS -
ALL RIGHT SLAGELSE ApS
Via HANNIBAL MEDIA GROUP ApS -
BIOGRAFERNE I SLAGELSE KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Via ALL RIGHT SLAGELSE ApS -
PANORAMA BIOGRAFERNE SLAGELSE K/S
Via BIOGRAFERNE I SLAGELSE KOMPLEMENTARSELSKAB ApS -
CRAZY LOVE EJENDOMME ApS
Via HANNIBAL MEDIA GROUP ApS -
GO 18/8 2002 ApS
Via HANNIBAL MEDIA GROUP ApS -
MovieHouse Hellerup ApS
Via HANNIBAL MEDIA GROUP ApS -
Movie House Ringsted ApS
Via HANNIBAL MEDIA GROUP ApS
Direktørposter (11)
-
OBEL FILM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.1998 -
HANNIBAL MEDIA GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.1998 -
BIOGRAFERNE I HELSINGØR KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2004 -
ALL RIGHT BIOGRAFER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2003 -
ALL RIGHT FILM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2007 -
K/S BIOGRAFERNE I HELSINGØR
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2023 -
MOON RIGHT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2004 -
OBEL FILM SALES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2003 -
ALL RIGHT SLAGELSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.04.2003 -
CRAZY LOVE EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2014 -
GO 18/8 2002 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2015
Bestyrelsesposter (9)
-
OBEL FILM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.1998 -
BIOGRAFERNE I SLAGELSE KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.02.2003 -
ALL RIGHT BIOGRAFER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.04.1998 -
ALL RIGHT FILM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.1998 -
K/S BIOGRAFERNE I HELSINGØR
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.08.2022 -
MovieHouse Hjørring A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.06.2003 -
PANORAMA BIOGRAFERNE SLAGELSE K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.02.2003 -
MovieHouse Hellerup ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.12.2018 -
Movie House Ringsted ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.09.2020
Tidslinje (93)
-
K/S BIOGRAFERNE I HELSINGØR
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
MovieHouse Hellerup ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.09.2022
Registreringsdato: 14.09.2022 -
K/S BIOGRAFERNE I HELSINGØR
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2022
Registreringsdato: 15.08.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer og Direktør
29.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.06.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Michael Thura Obel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HANNIBAL MEDIA GROUP ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 94.229' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne BIOGRAFERNE I HELSINGØR KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (100%) samt ALL RIGHT SLAGELSE ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Michael Thura Obel, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ApS KBUS 17 NR. 1208 (Nu: HANNIBAL MEDIA GROUP ApS) landede et overskud på 9.099' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor CRAZY LOVE EJENDOMME ApS landede et underskud på 1.204' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 4.967' DKK (CINEMAXX DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 298' DKK (CRAZY LOVE EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 94.229' DKK (ApS KBUS 17 NR. 1208 (Nu: HANNIBAL MEDIA GROUP ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 18' DKK (CRAZY LOVE EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Tatjana Louise Obel.