Martin Unnerup
Karrieren startede hos: | OBTON SOLENERGI BANCONE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (Ejer) |
Største overskud: | 182' DKK K/S OBTON SOLENERGI BANCONE (2018) |
Største underskud: | -394' DKK K/S OBTON SOLENERGI BANCONE (2013-14) |
Største egenkapital: | 3.755' DKK K/S OBTON SOLENERGI BANCONE (2013-14) |
Største gæld: | 1.369' DKK K/S OBTON SOLENERGI BANCONE (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos K/S OBTON SOLENERGI BANCONE (2023) |
Seed: 1201889839
Erhvervskarrieren begyndte for alvor for længe siden i OBTON SOLENERGI BANCONE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB som Ejer og Direktør. Denne rolle har Martin Unnerup nu besiddet i 2010 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 5' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OBTON SOLENERGI BANCONE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S OBTON SOLENERGI BANCONE
Via OBTON SOLENERGI BANCONE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Direktørposter (1)
-
OBTON SOLENERGI BANCONE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
K/S OBTON SOLENERGI BANCONE (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024 -
Holdingselskabet Martin Unnerup ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.09.2016
Registreringsdato: 09.09.2016 -
iCare Forsikringscenter Trekantsområdet ApS (Nu: Anpartsselskabet af 6. juni 2016)
Fratrådt som direktørDato: 06.06.2016
Registreringsdato: 06.06.2016
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2010 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.12.0013 - Stadig aktiv
Direktør
15.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
17.12.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.03.2015 - 14.05.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
16.06.2015 - 09.09.2016
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.06.2015 - 06.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor K/S OBTON SOLENERGI BANCONE fremviste et overskud på 182' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor K/S OBTON SOLENERGI BANCONE fremviste et underskud på 394' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5' DKK (OBTON SOLENERGI BANCONE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.612' DKK (K/S OBTON SOLENERGI BANCONE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 103' DKK (OBTON SOLENERGI BANCONE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Hans Harbo.