Erik Bakke
Erhvervsaktiv siden: | 10. jul. 1986 (38 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKOVS KORN A/S. KORN- OG FODERSTOFAGENTUR (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 283.515' DKK Bruhn Newtech Holding A/S (Nu: BNT Holding A/S) (2023-24) |
Største underskud: | -7.829' DKK BRUHN NEWTECH A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 292.582' DKK Bruhn Newtech Holding A/S (Nu: BNT Holding A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 32.731' DKK X-SOFT CONSULTANTS & SYSTEMS ApS (Nu: SKOVS KORN A/S. KORN- OG FODERSTOFAGENTUR) (2015-16) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos BRUHN NEWTECH A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af BAKKE INVEST HOLDING ApS (16 år 2 måneder) |
Seed: 241381335
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1986 ved SKOVS KORN A/S. KORN- OG FODERSTOFAGENTUR (tidligere X-SOFT CONSULTANTS & SYSTEMS ApS) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Erik Bakke i 4 år 4 måneder, før fratrædelsen den 30. november 1990.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 46.143' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BAKKE INVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BNT Holding A/S
Via BAKKE INVEST HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
BAKKE INVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
BNT Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
BRUHN NEWTECH A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
BRUHN NEWTECH INTERNATIONAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.01.2021
Registreringsdato: 19.01.2021 -
Bruhn Newtech Holding A/S (Nu: BNT Holding A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2020
Registreringsdato: 24.11.2020
Blå bog (fortsat)
Erik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
24.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via BAKKE INVEST HOLDING ApS -
Stifter og Direktør
30.06.2008 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2017 - 28.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2017 - 19.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.07.1986 - 30.11.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Bakke har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023-24 som bestyrelsesmedlem ved Bruhn Newtech Holding A/S (Nu: BNT Holding A/S) der præsenterede et overskud på 283.515' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved BRUHN NEWTECH INTERNATIONAL A/S der præsenterede et underskud på 7' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 1 måned fra 2017 til 2024 hos BRUHN NEWTECH A/S.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Erik Juel Ellinghaus.