Charlotte Tuxøe
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 20. JULI 2002 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.973.727' DKK K/S BRIGHTON ROAD (2018) |
Største underskud: | -321.740' DKK GRIFFIN BONDS VI A/S (Nu: BERLIN HIGH END A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 3.263.877' DKK GRIFFIN BONDS VI A/S (Nu: BERLIN HIGH END A/S) (2021) |
Største gæld: | 491.413' DKK K/S VICTORIA STREET (2015) |
Flest årsværk: | 71 årsværk hos SITEIMPROVE A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af CTU INVEST ApS (18 år 4 måneder) |
Seed: 1137784207
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1999 ved ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 20. JULI 2002 ApS (tidligere FAMINVEST ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Charlotte Tuxøe i 7 år 5 måneder, før fratrædelsen den 25. september 2006.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. november 2007.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Investeringsselskabet Hamborg ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Mitco4us ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
CTU INVEST ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Immo SPV1 ApS
Via Investeringsselskabet Hamborg ApS -
STEPRE GERMANY A/S
Via CTU INVEST ApS -
STEPRE HAMBURG A/S
Via STEPRE GERMANY A/S -
LEJLIGHEDSUDSTYKNING HAMBURG 1 A/S
Via STEPRE HAMBURG A/S -
SRG II A/S
Via STEPRE HAMBURG A/S
Direktørposter (3)
-
LEJLIGHEDSUDSTYKNING HAMBURG 1 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.07.2007 -
SRG II A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2007 -
Investeringsselskabet Hamborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2018
Bestyrelsesposter (5)
-
STEPRE HAMBURG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2007 -
STEPRE GERMANY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2007 -
LEJLIGHEDSUDSTYKNING HAMBURG 1 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.07.2007 -
SRG II A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.09.2007 -
Immo SPV1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (259)
-
Meet2Build ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
Mitco4us ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.04.2021
Registreringsdato: 27.04.2021 -
Meet2Build ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.07.2019
Registreringsdato: 25.07.2019
Blå bog (fortsat)
Charlotte har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
27.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
20.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Investeringsselskabet Hamborg ApS -
Direktør og Ejer
11.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
18.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via STEPRE HAMBURG A/S -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via STEPRE HAMBURG A/S
Charlotte Tuxøe har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved STEP RE GERMANY A/S (Nu: STEPRE HAMBURG A/S) der præsenterede et overskud på 16.886' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved K/S ELM ROAD der præsenterede et underskud på 1.341' DKK.
Charlotte har i alt siddet i bestyrelsen hos 73 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 4 måneder fra 2007 til i dag hos STEPRE HAMBURG A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 17.536' DKK (CHEMPILOTS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 321.740' DKK (GRIFFIN BONDS VI A/S (Nu: BERLIN HIGH END A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.700.051' DKK (GRIFFIN BONDS VI A/S (Nu: BERLIN HIGH END A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -51.589' DKK (K/S VICH 8958 PROJEKT (Nu: K/S OLD HALL STREET)).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Jan Mølhave Pedersen.