Karin Kristiansen
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | OBTON SOLENERGI FORCE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (Ejer) |
Største overskud: | 896' DKK K/S OBTON SOLENERGI FORCE (2023) |
Største underskud: | -374' DKK K/S OBTON SOLENERGI FORCE (2018) |
Største egenkapital: | 2.998' DKK K/S OBTON SOLENERGI FORCE (2014-15) |
Største gæld: | 1.587' DKK K/S OBTON SOLENERGI FORCE (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos OBTON SOLENERGI FORCE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af OBTON SOLENERGI FORCE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (9 år 9 måneder) |
Seed: 1654925558
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2014 i OBTON SOLENERGI FORCE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB som Ejer. Karin Kristiansen købte virksomheden OBTON SOLENERGI FORCE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB den 24. november 2014. Karin har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer har Karin nu besiddet i 9 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 9 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 2' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OBTON SOLENERGI FORCE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S OBTON SOLENERGI FORCE
Via OBTON SOLENERGI FORCE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
K/S OBTON SOLENERGI FORCE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
K/S OBTON SOLENERGI FORCE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022 -
K/S OBTON SOLENERGI FORCE (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.11.2014
Registreringsdato: 24.11.2014
Blå bog (fortsat)
Karin har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
24.11.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.04.2022 - 25.06.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
08.01.2018 - 15.03.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor K/S OBTON SOLENERGI FORCE fremviste et overskud på 896' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor K/S OBTON SOLENERGI FORCE fremviste et underskud på 374' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 896' DKK (K/S OBTON SOLENERGI FORCE).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 865' DKK (K/S OBTON SOLENERGI FORCE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 62' DKK (OBTON SOLENERGI FORCE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Karin' netværk er Bjarne Nielsen.