Claus Guldager
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | Matri Ejendomme A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.995' DKK FONDEN TIL FREMME AF ELITESPORT OG KULTUR I SØNDERJYLLAND (2015-16) |
Største underskud: | -23.430' DKK SØNDERJYSK ELITESPORT A/S (Nu: SønderjyskE Ejendomme A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 27.598' DKK FONDEN TIL FREMME AF ELITESPORT OG KULTUR I SØNDERJYLLAND (2015-16) |
Største gæld: | 49.450' DKK SØNDERJYSK ELITESPORT A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 341 årsværk hos FOCUS PEOPLE A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Matri Ejendomme A/S (18 år 6 måneder) |
Seed: 1987892860
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 i Matri Ejendomme A/S (tidligere TØMRERMESTRENE CALLESEN & DAHL A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Claus Guldager i 18 år 6 måneder, inden stoppet d. 29. februar 2016.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 148' DKK.
Repræsentant (1)
-
VL 37
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.10.2023
Bestyrelsesposter (4)
-
SØNDERJYSK UDVIKLINGSSAMARBEJDE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.06.2015 -
SØNDERJYSK ELITESPORT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.06.2010 -
FONDEN TIL FREMME AF ELITESPORT OG KULTUR I SØNDERJYLLAND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.11.2014 -
SønderjyskE Kvindehåndbold A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 13.01.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
VL 37
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.10.2023
Registreringsdato: 26.10.2023 -
SØNDERJYSK ELITESPORT A/S (Nu: SønderjyskE Ejendomme A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2021
Registreringsdato: 29.11.2021 -
SUSAM TELEFONI ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2021
Registreringsdato: 18.03.2021
Blå bog (fortsat)
Claus har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
26.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2009 - 29.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Guldager har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i FONDEN TIL FREMME AF ELITESPORT OG KULTUR I SØNDERJYLLAND der præsenterede et overskud på 8.995' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i FONDEN TIL FREMME AF ELITESPORT OG KULTUR I SØNDERJYLLAND der præsenterede et underskud på 16.908' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 6 måneder fra 1997 til 2016 hos Matri Ejendomme A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.576' DKK (FOCUS PEOPLE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 23.430' DKK (SØNDERJYSK ELITESPORT A/S (Nu: SønderjyskE Ejendomme A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.945' DKK (FOCUS PEOPLE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.317' DKK (TØMRERMESTRENE CALLESEN & DAHL A/S (Nu: Matri Ejendomme A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Torben Lindvang.