Henrik Johanning
Erhvervsaktiv siden: | 8. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Solteq Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 41.506' DKK POWERCARE A/S (2021-22) |
Største underskud: | -8.544' DKK POWERCARE A/S (2023-24) |
Største egenkapital: | 72.976' DKK POWERCARE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 121.859' DKK POWERCARE A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 82 årsværk hos POWERCARE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Genau & More A/S (20 år 7 måneder) |
Seed: 115698172
Det hele startede i 2001 hos Solteq Denmark A/S (tidligere THEILGAARD MORTENSEN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Johanning i 3 år 4 måneder, før stoppet d. 7. juli 2004.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor computerprogrammering. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 4.403' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LYKKE BANK HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Enhance TopCo ApS
Via LYKKE BANK HOLDING ApS -
Enhance BidCo ApS
Via Enhance TopCo ApS -
Epista Life Science A/S
Via Enhance BidCo ApS -
Genau & More A/S
Via Epista Life Science A/S -
GMP4Pharma ApS
Via Epista Life Science A/S
Direktørposter (2)
-
LYKKE BANK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2014 -
Genau & More A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Genau & More A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (36)
-
Cuex ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
Genau & More A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
LYKKE BANK HOLDING ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.10.2014 - 05.08.2020
Reel ejer
01.11.2015 - 17.06.2019
Reel ejer
18.06.2019 - 25.06.2024
Direktør
05.08.2020 - 15.11.2023
Bestyrelsesmedlem
15.11.2023 - 25.06.2024
Ejerandel: 100% -
Ejer
04.12.2002 - 14.06.2015
Direktør
24.01.2003 - 31.08.2023
Reel ejer
15.06.2015 - 29.05.2019
Bestyrelsesmedlem
20.09.2016 - 27.04.2021
Reel ejer
30.05.2019 - 30.12.2021
Reel ejer
31.12.2021 - 11.06.2023
Reel ejer
12.06.2023 - 21.01.2024
Direktør
01.09.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.01.2024 - 29.02.2024
Bestyrelsesmedlem
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 72,09% -
Stifter og Ejer
04.07.2014 - 23.01.2024
Direktør
04.07.2014 - Stadig aktiv
Ejer
24.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Bestyrelsesmedlem
27.03.2013 - 01.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2013 - 22.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Johanning er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LYKKE BANK HOLDING ApS (ejer pt. 70%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 340' DKK. Gennem holdingselskabet LYKKE BANK HOLDING ApS har Henrik derfor også andele i Enhance TopCo ApS (5-9.99%).
Du kan se koncerndiagram for Henrik Johanning, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GENAU AND MORE ApS (Nu: Genau & More A/S) kunne fremvise et overskud på 6.041' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor GENAU AND MORE ApS (Nu: Genau & More A/S) kunne fremvise et underskud på 3.752' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.041' DKK (GENAU AND MORE ApS (Nu: Genau & More A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 8.544' DKK (POWERCARE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 51.223' DKK (POWERCARE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -90' DKK (QATOR A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Ellen Trane Nørby.