Bo Nørring Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 2009 (15 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BNN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.981' DKK A/S BRDR. JENSEN VVS (2023-24) |
Største underskud: | -1.262' DKK A/S BRDR. JENSEN VVS (2014-15) |
Største egenkapital: | 8.119' DKK BNN HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 8.965' DKK A/S BRDR. JENSEN VVS (2014-15) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos A/S BRDR. JENSEN VVS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af BNN HOLDING ApS (15 år 6 måneder) |
Seed: 1566063429
Det hele startede i 2009 i BNN HOLDING ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Bo Nørring Nielsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Bo nu bestreddet i 15 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 15 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023-24 som viste et overskud på 2.366' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BNN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
A/S BRDR. JENSEN VVS
Via BNN HOLDING ApS -
BNN EJENDOMS INVEST APS
Via BNN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
A/S BRDR. JENSEN VVS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2017 -
BNN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2009 -
BNN EJENDOMS INVEST APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S BRDR. JENSEN VVS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.02.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
A/S BRDR. JENSEN VVS
Tilknyttet som direktørDato: 21.02.2017
Registreringsdato: 21.02.2017 -
A/S BRDR. JENSEN VVS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2017
Registreringsdato: 21.02.2017 -
A/S BRDR. JENSEN VVS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2017
Registreringsdato: 20.02.2017
Blå bog (fortsat)
Bo har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.07.2012 - 13.10.2015
Bestyrelsesmedlem
14.10.2015 - 20.02.2017
Reel ejer
01.01.2017 - 31.08.2022
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.02.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70%
Bo Nørring Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BNN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 8.119' DKK. Gennem holdingselskabet BNN HOLDING ApS har Bo derfor også andele i A/S BRDR. JENSEN VVS (66.66-89.99%) & BNN EJENDOMS INVEST APS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Bo Nørring Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor A/S BRDR. JENSEN VVS kunne fremvise et overskud på 3.981' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor BNN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 623' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 3.981' DKK (A/S BRDR. JENSEN VVS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 8.119' DKK (BNN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 855' DKK (BNN EJENDOMS INVEST APS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Henrik Amand Holtegaard.