Karsten Lundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 17. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | OUTOKUMPU A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 60.312' DKK SKAMOL A/S (2023) |
Største underskud: | -3.391' DKK Balnab ApS (2023) |
Største egenkapital: | 394.754' DKK FSN SKA A/S (Nu: Etex SKA A/S) (2019) |
Største gæld: | 435.193' DKK SKAMOL A/S (2021) |
Flest årsværk: | 191 årsværk hos SKAMOL A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CERO & ETAGE A/S (17 år 10 måneder) |
Seed: 271658748
Det begyndte for alvor dengang i 1998 hos OUTOKUMPU A/S (tidligere AVESTA SHEFFIELD A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Karsten Lundgaard i 6 år 9 måneder, inden stoppet den 20. maj 2005.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med metaller og metalmalme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 kunne fremvise et overskud på 2.915' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FEKLU ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Balnab ApS
Via FEKLU ApS -
Komplementarselskabet DEMA ApS
Via FEKLU ApS -
DEMA Partners P/S
Via Komplementarselskabet DEMA ApS
Direktørposter (1)
-
FEKLU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2015
Bestyrelsesposter (5)
-
CERO & ETAGE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.11.2006 -
BLVD HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.11.2006 -
Komplementarselskabet DEMA ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.02.2024 -
DEMA Partners P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.02.2024 -
Balnab ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.11.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
DEMA Partners P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
Komplementarselskabet DEMA ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
PROCESS DEVELOPMENT PARTNERING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023
Blå bog (fortsat)
Karsten har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
07.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Komplementarselskabet DEMA ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
07.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via FEKLU ApS -
Bestyrelsesmedlem
25.11.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Karsten Lundgaard er desuden ejer af holdingselskabet Balnab ApS (ejer pt. 30%). Gennem holdingselskabet Balnab ApS ejes der også andele i samt .
Du kan også se koncerndiagram for Karsten Lundgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Karsten Lundgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos CERO & ETAGE A/S der præsenterede et overskud på 5.205' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Balnab ApS der præsenterede et underskud på 3.391' DKK.
Karsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 10 måneder fra 2006 til i dag hos CERO & ETAGE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 60.312' DKK (SKAMOL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.391' DKK (Balnab ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 387.024' DKK (FSN SKA A/S (Nu: Etex SKA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 341' DKK (NCM CORE A/S (Nu: NCM CORE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Carin Lundgaard.