Lukas Bruse Holm Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SwiftFix (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af SwiftFix (2 år 11 måneder) |
Seed: 809159084
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2015 ved SwiftFix som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lukas Bruse Holm Jensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Lukas i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen den 3. februar 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen reparation af kommunikationsudstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 3. februar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lights Out Solutions ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 33.34-49.99%
Tidslinje (5)
-
Lights Out Solutions ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
Lights Out Solutions ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
Lights Out Solutions ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022
Blå bog (fortsat)
Lukas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
01.03.2022 - 16.08.2023
Ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
15.02.2015 - 03.02.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lukas' netværk er Magnus Rix-møller.