Peter Smedegaard
Erhvervsaktiv siden: | 10. aug. 2006 (18 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | MOVER TECHNOLOGY ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 47.790' DKK POWERCON A/S (2022-23) |
Største underskud: | -75.548' DKK GREENHYDROGEN.DK ApS (Nu: Green Hydrogen Systems A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 85.099' DKK BioPhero ApS (2021-22) |
Største gæld: | 195.312' DKK FLEXLEASING.NU ApS (Nu: FLEXLEASING.NU A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 106 årsværk hos POWERCON A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af 1768 HOLDING ApS (17 år 6 måneder) |
Seed: 1358419822
Karrieren i erhvervslivet startede i 2006 hos MOVER TECHNOLOGY ApS (tidligere SUN MOVER ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Smedegaard i 3 år 6 måneder, før stoppet d. 10. februar 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
1768 HOLDING ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Smedegaard HR ApS
Via 1768 HOLDING ApS -
Robsub ApS
Via 1768 HOLDING ApS -
RESS A/S
Via 1768 HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
1768 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2012 -
Smedegaard HR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2012 -
RESS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2023
Bestyrelsesposter (5)
-
RESS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2023 -
POWERCON A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.12.2019 -
Robsub ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2022 -
WS Technicals A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.12.2022 -
FarmDroid ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (149)
-
A.B. JENSEN MASKINFABRIK A/S (Nu: ABJ METAL A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
RESS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
RESS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejer
10.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via 1768 HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via 1768 HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
30.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
07.03.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer og Direktør
01.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22% -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2016 - 24.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Smedegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 1768 HOLDING ApS (ejer pt. 22%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.222' DKK. Gennem holdingselskabet 1768 HOLDING ApS har Peter derfor også andele i Smedegaard HR ApS (100%), Robsub ApS (25-33.33%) samt RESS A/S (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Smedegaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Peter Smedegaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos POWERCON A/S der præsenterede et overskud på 47.790' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos TEGNOLOGY ApS der præsenterede et underskud på 8.284' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 70 forskellige selskaber (heraf 38 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 10 måneder fra 2016 til 2024 hos ABJ METAL A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.098' DKK (GREENOIL STANDARD ApS (Nu: GREENOIL STANDARD A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.280' DKK (CBI DANMARK A/S (Nu: Nviro A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.075' DKK (Enabled Robotics ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -7.256' DKK (UNI-TROLL EUROPE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Christina Smedegaard.