Lene Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 4. nov. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LP HOLDING, FREDERIKSBERG ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.001' DKK ApS AF 1/11-2005 (2023) |
Største underskud: | -1.283' DKK EDC Liseleje Ejendomskontor ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.592' DKK ApS AF 1/11-2005 (2020) |
Største gæld: | 2.420' DKK EDC Liseleje Ejendomskontor ApS (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Feriepartner Nordsjælland ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LP HOLDING, FREDERIKSBERG ApS (18 år 11 måneder) |
Seed: 39972200
Det begyndte den dag i 2005 ved LP HOLDING, FREDERIKSBERG ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Lene Pedersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Lene nu besiddet i 18 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 18 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 viste et overskud på 401' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
LP HOLDING, FREDERIKSBERG ApS
Ejerandel: 100% -
EDC Liseleje Ejendomskontor ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Feriepartner Nordsjælland ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ApS AF 1/11-2005
Via LP HOLDING, FREDERIKSBERG ApS
Direktørposter (4)
-
LP HOLDING, FREDERIKSBERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2005 -
ApS AF 1/11-2005
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2005 -
EDC Liseleje Ejendomskontor ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.07.2022 -
Feriepartner Nordsjælland ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.07.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
EDC Liseleje Ejendomskontor I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023 -
EDC Liseleje Ejendomskontor og Feriepartner ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.07.2022
Registreringsdato: 20.07.2022 -
Feriepartner Nordsjælland ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.07.2022
Registreringsdato: 20.07.2022
Blå bog (fortsat)
Lene har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
20.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
20.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.11.2005 - 30.06.2024
Direktør
11.11.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.02.2020 - 20.06.2023
Ejer
02.02.2020 - 20.06.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor ApS AF 1/11-2005 landede et overskud på 1.001' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor EDC Liseleje Ejendomskontor ApS landede et underskud på 1.283' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.001' DKK (ApS AF 1/11-2005).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 352' DKK (EDC Liseleje Ejendomskontor ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.543' DKK (Feriepartner Nordsjælland ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -179' DKK (EDC Liseleje Ejendomskontor ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Ingelise Christiansen.