Jacob Bror Holm Agersnap
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET SLOTSGÅRDEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 37.322' DKK PHS Skelmosehus A/S (2021-22) |
Største underskud: | -12.967' DKK P. HOLM & SØN ERHVERV A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 147.049' DKK P. HOLM & SØN HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 113.411' DKK PHS Skelmosehus A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos P. HOLM & SØN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMSSELSKABET GODTHÅBSVEJ 187 A/S (23 år 11 måneder) |
Seed: 122753841
Det hele begyndte den dag i 2000 ved EJENDOMSSELSKABET SLOTSGÅRDEN A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jacob Bror Holm Agersnap i 21 år 1 måned, før fratrædelsen den 22. november 2021.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 1.840' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JACOB BROR HOLM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
EJENDOMSSELSKABET SLOTSGÅRDEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2024 Ny -
JACOB BROR HOLM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2009 -
PEDERS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET SLOTSGÅRDEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.09.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
PEDERS HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
EJENDOMSSELSKABET SLOTSGÅRDEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
EJENDOMSSELSKABET SLOTSGÅRDEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024
Blå bog (fortsat)
Jacob har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
10.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
16.07.2007 - Stadig aktiv
Direktør
01.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.04.2007 - 06.02.2024
Reel ejer
30.04.2013 - 01.02.2019
Ejerandel: 25% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
15.05.2018 - 28.12.2023
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
20.12.2014 - 15.11.2022
Ejerandel: 29,5%
Jacob Bror Holm Agersnap er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JACOB BROR HOLM HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 10.132' DKK. Gennem sit holdingselskab JACOB BROR HOLM HOLDING ApS har Jacob dermed også andele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jacob Bror Holm Agersnap, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jacob Bror Holm Agersnap har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved PHS Skelmosehus A/S der præsenterede et overskud på 37.322' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved P. HOLM & SØN ERHVERV A/S der præsenterede et underskud på 12.967' DKK.
Jacob har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 11 måneder fra 2000 til i dag hos P. HOLM & SØN A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.061' DKK (PHS CHR. WINTHERSVEJ ApS (Nu: DK Resi Propco Christian Winthers Vej 25 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.451' DKK (P. HOLM & SØN VESTERBROGADE 124 A/S (Nu: DK Resi Propco Vesterbrogade 124 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -12.276' DKK (PHS CHR. WINTHERSVEJ ApS (Nu: DK Resi Propco Christian Winthers Vej 25 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Peder Holm.